Informazioni su Budy24 GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Budy24 GmbH
- Budy24 GmbH ha sede a Thalwil, è attiva e opera nel ramo «Esercizio delle altre istituzione finanziario».
- La dirigenza è composta di 2 persone.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 23.03.2020. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio ZH è il seguente: CHE-115.949.474.
- Allo stesso indirizzo sono iscritte 2 altre aziende attive. Queste includono: BB Consulting GmbH, daVinzi GmbH.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
01.09.2010
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Thalwil
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.4.033.214-7
IDI/IVA
CHE-115.949.474
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen im In- und Ausland sowie das Erbringen von Dienstleistungen und den Handel mit Gütern insbesondere in den Bereichen E-Commerce, Elektrozubehör, Batterien, Logistik, Spirituosen, Trendgetränken, Social Media und Luxusartikel sowie im Bereich des bargeld- und papierlosen Zahlungsverkehrs durch Betreuung und Vermittlung von Kredit-, Zahlungs-, Debit- und Wertkarten. Ferner die Erbringung von Beratungs- und Supportleistungen in den Bereichen General Management, Marketing und Verkauf. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Lizenzen, Marken, Patente und andere Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Burny GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Budy24 GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004857826, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Budy24 GmbH, in Thalwil, CHE-115.949.474, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2019, Publ. 1004765594).
Domizil neu:
Seehaldenstrasse 99, 8800 Thalwil.
Numero di pubblicazione: HR02-1004765594, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Budy24 GmbH, in Thalwil, CHE-115.949.474, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2019, Publ. 1004713608).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
SWS Family AG (CHE-166.332.901), in Weggis, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nicoliello, Adriano, von Rheinwald, in Panama City (PA), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Numero di pubblicazione: HR02-1004713608, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Budy24 GmbH, in Thalwil, CHE-115.949.474, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 97 vom 19.05.2017, S.0, Publ. 3532049).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sequoia Pearl Ltd. (CHE-389.560.271), in Baar, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Müller, Rolf, von Mosnang, in Rüschlikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
SWS Family AG (CHE-166.332.901), in Weggis, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Parpan, Soraya, von Schluein, in Vilters-Wangs, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Nicoliello, Adriano, von Rheinwald, in Panama City (PA), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.