Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su BSINTI AG in Liquidation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.01.2014
Cancellazione dal registro delle imprese
03.09.2020
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Glarus Süd
Ufficio del registro di commercio
GL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-160.3.005.607-7
IDI/IVA
CHE-333.396.367
Ramo economico
Esercizio delle aziende gastronomiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Unterhaltung der nötigen Infrastruktur für den Betrieb eines Gastronomieunternehmens und Ort der kulturellen Begegnungen und Veranstaltungen in Braunwald. Dazu gehören Ausstellungsmöglichkeiten, Kleinbühne, Buchhandlung und Bibliothek oder auch ein lebendiges Museum mit Ortsbezug. Es können Gäste in diesem Haus mit einer kulturellen Ausstrahlung beherbergt werden. Der Betrieb ist auch eine Präsentations-Plattform für herausragendes handwerkliches, künstlerisches Schaffen und landwirtschaftliche Erzeugnisse aus der Region. Die Gesellschaft möchte einen Beitrag an die Revitalisierung des Dorfkerns von Braunwald leisten sowie den Zusammenhalt und die wirtschaftlichen Perspektiven der ansässigen Bevölkerung stärken. Sie bezweckt aber auch eine Aufwertung des touristischen Angebots für die in- und ausländischen Gäste durch die Schaffung eines Ortes des Genusses und des geistigen Austausches, der das Interesse an Braunwald wecken und erhalten soll. Ziel ist die Werterhaltung der Substanz und ein wirtschaftlich nachhaltiger Betrieb. Ein allfälliger Gewinn würde den kulturellen Veranstaltungen zugeführt. Die Gesellschaft kann zu diesem Zwecke Liegenschaften erwerben und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Glarus | 30.01.2014 | 02.09.2020 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- BSINTI AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: BSINTI AG in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR03-1004970683, Ufficio del registro di commercio Glarona
BSINTI AG in Liquidation, in Glarus Süd, CHE-333.396.367, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2018, Publ. 1004484745). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: HR02-1004484745, Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
BSINTI AG, in Glarus Süd, CHE-333.396.367, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 30.03.2017, Publ. 3435577).
Firma neu:
BSINTI AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.10.2018 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Martin Leutenegger, Sonnenhügelstrasse 29, 8750 Glarus.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Engweiler, Kurt Andreas, genannt Andreas, von Tägerwilen, in Uetikon am See, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Wechsler, Benedikt, von Willisau, in Bern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gloor, Barbara, von Schöftland, in Suhr, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hefti, Ruth, von Zürich, in Braunwald (Glarus Süd), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Richard, von Kirchberg SG, in Schaffhausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pues-Lindenberg, Anne-Catrien, deutsche Staatsangehörige, in Kronberg im Taunus (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staub, Martin, von Glarus Nord, in Schwanden GL (Glarus Süd), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zopfi, Hans Rudolf, von Glarus Süd, in Schwanden GL (Glarus Süd), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leutenegger, Martin, von Glarus, in Glarus, Mitglied, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3435577, Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
BSINTI AG, in Glarus Süd, CHE-333.396.367, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 28.01.2016, Publ. 2625569).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haffter, Dr. Andreas, von Wetzikon, in Hinwil, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Holte, Anders, von Rümikon, in Reichenburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engweiler, Kurt Andreas, genannt Andreas, von Tägerwilen, in Uetikon am See, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Gloor, Barbara, von Schöftland, in Suhr, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zopfi, Hans Rudolf, von Glarus Süd, in Schwanden GL (Glarus Süd), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.