Su BRISTAR TRUST REG.
- BRISTAR TRUST REG. con sede a Balzers è una Società fiduciaria nel ramo «Esercizio delle altre istituzione finanziario». BRISTAR TRUST REG. è attiva.
- BRISTAR TRUST REG. è stata costituita nel 23.04.1998.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 09.03.2023. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- Allo stesso indirizzo come BRISTAR TRUST REG. sono iscritte 91 altre aziende attive. Queste includono: Adurion Capital AG, AFIL Allgemeiner Finanz- Industrie- Land Trust reg., AL-Project AG.
Dirigenza (3)
Amministrazione
Adrian Roman Rheinberger,
Clemens Gregor Laternser,
Genevieve Strunk
i più recenti aventi diritto di firma
Adrian Roman Rheinberger,
Clemens Gregor Laternser,
Genevieve Strunk
Informazioni sul registro di commercio
Domicilio legale dell'azienda
Balzers
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale)
Anlage und Verwaltung des eigenen Vermögens, insbesondere das Halten von Beteiligungen, Immobilien und anderen Rechten sowie die Abwicklung sämtlicher mit diesem Zweck zusammenhängenden Geschäfte. Das Treuunternehmen betreibt kein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe. Dauer neu: Dauer: unbestimmt.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati per BRISTAR TRUST REG.
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3471/2023, (1)
BRISTAR TRUST REG., in Balzers, FL-0001.543.594-1, Treuunternehmen.
Datum der Treusatzung neu:
02.03.2023.
Zweck neu:
Anlage und Verwaltung des eigenen Vermögens, insbesondere das Halten von Beteiligungen, Immobilien und anderen Rechten sowie die Abwicklung sämtlicher mit diesem Zweck zusammenhängenden Geschäfte. Das Treuunternehmen betreibt kein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe.
Dauer neu:
Dauer: unbestimmt. Neufassung der Statuten lt. Beschluss des Inhabers der Treugeberrechte vom 02.03.2023.
Numero di pubblicazione: 3932/2021, (1)
BRISTAR TRUST REG., in Balzers, FL-0001.543.594-1, Treuunternehmen.
Erloschene Angaben zur Verwaltung:
Frick, Dr. Mario Kuno, StA: Liechtenstein, 9496 Balzers, Mitglied des Treuhänderrates, mit Einzelunterschrift;
Nägele, Yvonne Maria, StA: Liechtenstein, 9494 Schaan, Mitglied des Treuhänderrates, mit Einzelunterschrift.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Strunk, Genevieve, StA: Liechtenstein, 9495 Triesen, Mitglied des Treuhänderrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 20239649, (1)
Handelsregister 03.08.2018, BRISTAR TRUST REG., Balzers (FL-0001.543.594-1) Treuunternehmen Erloschene Angaben zur Verwaltung: Sotbarn, Tanja, StA: Deutschland, 9490 Vaduz, Mitglied des Treuhänderrates, mit Einzelunterschrift.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Laternser, Clemens Gregor, StA: Liechtenstein, 9496 Balzers, Mitglied des Treuhänderrates, mit Einzelunterschrift;
Rheinberger, Adrian Roman, StA: Liechtenstein, 9496 Balzers, Mitglied des Treuhänderrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.