Informazioni su BOS Management AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu BOS Management AG
- BOS Management AG è attualmente attiva e opera nel settore «Servizi per consulenza manageriale». La sede si trova a Altstätten SG.
- BOS Management AG ha 10 persone nella dirigenza.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 25.07.2024.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio SG con l’IDI CHE-112.136.813.
- Aziende con lo stesso indirizzo: BOS SALÜ GmbH, BOS Service AG, BUS Ostschweiz AG.
Dirigenza (10)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Mathias Jakob Zopfi,
Gabriel Antonio Macedo,
Daniel Franz Wild
i più recenti aventi diritto di firma
Mathias Jakob Zopfi,
Manuela Proprenter,
Rudolf Burger,
Ruedi Meier,
Dieter Ugolini
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
08.12.2004
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Altstätten
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.3.056.383-0
IDI/IVA
CHE-112.136.813
Ramo economico
Servizi per consulenza manageriale
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erbringung von Management- und anderen Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Einrichtung, dem Betrieb und der Verwaltung von Unternehmen des Personen- und Güterverkehrs, insbesondere von konzessionierten Verkehrsbetrieben, vorwiegend im Raum Ostschweiz und im benachbarten Ausland. Die Gesellschaft kann an öffentlichen Ausschreibungen von Leistungen im Personenverkehr teilnehmen und unter Vorbehalt der Genehmigung der zuständigen Behörden neue Linien alleine oder in Betriebsgemeinschaft einrichten und betreiben, verwandte Tätigkeiten im privaten Verkehr sowie im Bereich Tourismus ausüben, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Curia AG | Chur | 02.08.2022 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KEEL + PARTNER AG | St. Gallen | 13.07.2006 | 01.08.2022 | |
PricewaterhouseCoopers AG | St. Gallen | 14.12.2004 | 12.07.2006 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- BUS Ostschweiz AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: BOS Management AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006093905, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
BOS Management AG, in Altstätten, CHE-112.136.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2024, Publ. 1006033396).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seitz, Pius, von Berneck, in Berneck, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zopfi, Mathias Jakob, von Glarus Süd, in Engi (Glarus Süd), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Macedo, Gabriel Antonio, von Leuggern, in Amriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR02-1006033396, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
BOS Management AG, in Altstätten, CHE-112.136.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2023, Publ. 1005869761).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koller, Hans, von Appenzell, in Hinterforst (Altstätten), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lopez, Sandra, von Buchs (SG), in Gams, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burger, Rudolf, von Ebnat-Kappel, in Chur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Ruedi, von Wettingen, in Arbon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Proprenter, Manuela, von Luzein, in Fraxern (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005869761, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
BOS Management AG, in Altstätten, CHE-112.136.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2023, Publ. 1005772983).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ugolini, Dieter, von Haute-Ajoie, in Niederteufen (Teufen (AR)), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.