Informazioni su BMG AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu BMG AG
- BMG AG ha sede a Orpund ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Altro commercio con prodotti diversi».
- L’azienda è stata costituita nel 11.04.2001.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 02.06.2021. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-102.200.846.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
11.04.2001
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Orpund
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.024.459-4
IDI/IVA
CHE-102.200.846
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Baumaterialien; Erwerben, Veräussern Bebauen, Halten, Verwalten und Vermieten von Immobilien aller Art im In- und Ausland; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Stauffacher Treuhand AG | Glarus | <2004 | 05.03.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Immo + Real Invest AG
- Immo + Real Invest Ltd
- Immo + Real Invest SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: BMG AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005201963, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
BMG AG, in Orpund, CHE-102.200.846, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 29.05.2019, Publ. 1004640508).
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.
Numero di pubblicazione: HR02-1004640618, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
BMG AG, in Lachen, CHE-102.200.846, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2018, Publ. 1004500479). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Orpund im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.
Numero di pubblicazione: HR02-1004640508, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
BMG AG, bisher in Lachen, CHE-102.200.846, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2018, Publ. 1004500479).
Statutenänderung:
15.05.2019.
Sitz neu:
Orpund.
Domizil neu:
Lerchenweg 4, 2552 Orpund.
Weitere Adressen:
[gestrichen: Lerchenweg 4, 2552 Orpund].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Adwan, Al Montasser, von Aarau, in Unterkulm, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bujari, Enver, von La Neuveville, in Biel/Bienne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Loga, Resul, nordmazedonischer Staatsangehöriger, in Struga (MK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: mazedonischer Staatsangehöriger, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.