Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su bitbox GmbH
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
21.11.2005
Cancellazione dal registro delle imprese
29.12.2020
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Uetikon am See
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.4.032.062-1
IDI/IVA
CHE-112.641.755
Ramo economico
Commercio di prodotti informatici e di comunicazione
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb und Handel von Produkten und Dienstleistungen aller Art, insbesondere in den Bereichen Software, Hardware, Marketing, Güter, Dienstleistungen, Telekommunikation, Energie-Business und Zahlungsmitteln aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmungen gründen, sich an solchen beteiligen oder sich mit solchen zusammenschliessen, sowie im übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Sie kann Grundstücke erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- bitbox Ltd liab Co.
- bitbox SARL
- bitbox SAGL
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: bitbox GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR03-1005060507, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
bitbox GmbH, in Uetikon am See, CHE-112.641.755, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2011, S.0, Publ. 6460014). Die Gesellschaft wird in Anwendung von Art. 155 HRegV von Amtes wegen gelöscht, weil die Gesellschaft keine Geschäftstätigkeit mehr aufweist und keine verwertbaren Aktiven mehr hat und kein Interesse an der Aufrechterhaltung der Eintragung innert angesetzter Frist geltend gemacht wurde.
Numero di pubblicazione: 6460014, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
bitbox GmbH, in Uetikon am See, CH-020.4.032.062-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2011, S. 0, Publ. 6374776). Die rechtliche Zuordnung des Stammanteils von CHF 1'000.00 des verstorbenen Bruno Zahner ist noch nicht geregelt, da die Erben noch nicht bekannt sind.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zahner, Bruno, von Kaltbrunn, in Dietlikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gutmann, Paul, von Lüscherz, in Mühlau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Gossau ZH];
azaPOL GmbH (CH-020.4.029.594-5), in Risch, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00 [bisher: axaPOL GmbH, in Uetikon am See, Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 6374776, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
bitbox GmbH, in Uetikon am See, CH-020.4.032.062-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2011, S. 0, Publ. 6246960).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gutmann, Paul, von Lüscherz, in Gossau ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung];
Grob Hardegger, Theresia, von Wattwil, in Uetikon am See, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift].