Indirizzo
Walenbüchelstrasse 21
9013 St. Gallen Lachen-Vonwil
Informazioni su Bischof-Gross AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Bischof-Gross AG
- Bischof-Gross AG con sede a St. Gallen Lachen-Vonwil è una Società anonima nel ramo «Fabbricazione di tessili (senza vestiti)». Bischof-Gross AG è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Bischof-Gross AG è composta da 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 04.10.1977.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 20.01.2015.
- Bischof-Gross AG è iscritta nel cantone SG con l’IDI CHE-107.891.536.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
04.10.1977
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
St. Gallen
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.3.016.929-6
IDI/IVA
CHE-107.891.536
Ramo economico
Fabbricazione di tessili (senza vestiti)
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Herstellung und Handel von und mit Wohnaccessoires, insbesondere Sitzpolster nach Mass, Zier- und Kinderkissen, Saccos, Hocker und Teppiche; die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, Grundstücke und Liegenschaften erwerben, verkaufen, überbauen, pachten, verpachten sowie Unternehmungen gründen, erwerben oder pachten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Treugo Consulting AG | Horn | <2004 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bischof-Gross AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1940639, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Bischof-Gross AG, in St. Gallen, CHE-107.891.536, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2002, S. 12, Publ. 669214).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Treugo Consulting AG (CHE-105.645.021), in Andwil SG, Revisionsstelle [bisher: Treugo Consulting AG, in Gossau SG].
Numero di pubblicazione: 669214, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Bischof-Gross AG, in St. Gallen, Herstellung und Handel von und mit Wohnaccessoires, insbesondere Sitzpolster nach Mass usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.1999, S. 7281).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand AG, Gossau, in Gossau SG, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bischof, Markus, von Eggersriet, in St. Gallen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Rudolf, Urs, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Schwyz, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Treugo Consulting AG, in Gossau SG, Revisionsstelle.
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Bischof-Gross AG, in S t . G a l l e n, Herstellung und Handel von und mit Wohnaccessoires, insbesondere Sitzpolster nach Mass, Zier- und Kinderkissen, Saccos, Hocker und Teppiche, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 29.10.1996, S. 6598).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bischof-Gross, Erna, von Eggersriet, in St. Gallen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Bischof- Gross, Hans, von Eggersriet, in St. Gallen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bischof, Markus, von Eggersriet, in St . Gallen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.