Informazioni su BioConcept AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu BioConcept AG
- BioConcept AG a Allschwil è una Società anonima nel ramo «Commercio di beni di consumo». BioConcept AG è attiva.
- BioConcept AG ha 9 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 31.07.2023.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-106.398.397.
- azienda BioConcept AG ha registrato 9 marchi attivi, marchi cancellati o domande pendenti.
- Allo stesso indirizzo sono iscritte 2 altre aziende attive. Queste includono: acovos AG, Fresh Gebäudereinigung GmbH.
Dirigenza (9)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Dr. Thomas Weibel Grob,
Dr. Rainer Liebetanz,
Philipp Raphael Martin Howald,
Eveline Howald-Broder,
Martin Howald
i più recenti aventi diritto di firma
Dr. Thomas Weibel Grob,
Dr. Rainer Liebetanz,
Dr. Christoph Schmutz,
Dr. Ralf Andreas Pfister,
Mario Giancola
Amministrazione
Dr. Christoph Schmutz,
Dr. Ralf Andreas Pfister,
Mario Giancola,
Thorsten Blesken
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.12.1988
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Allschwil
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.3.917.367-0
IDI/IVA
CHE-106.398.397
Ramo economico
Commercio di beni di consumo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb von Laboratorien, sowie Verkauf von Laborinstrumenten und Laborprodukten. Die Gesellschaft kann sich an gleichartigen oder verwandten Unternehmungen beteiligen, solche erwerben oder errichten, Liegenschaften kaufen, vermieten und verkaufen, gewerbliche Schutzrechte und Know-how erwerben und verwerten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Baltrex Treuhand AG | Binningen | 28.12.2005 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Alpha Revisions AG | Basel | <2004 | 27.12.2005 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- BioConcept SA
- BioConcept Ltd
- Bio Concept
- Flow Laboratories AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
25.02.2015 | attivo | 63955/2014 | |
25.02.2015 | attivo | 63957/2014 |
Ultimi comunicati FUSC: BioConcept AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005807465, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
BioConcept AG, in Allschwil, CHE-106.398.397, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2023, Publ. 1005783098).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gross, Dr. Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005783098, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
BioConcept AG, in Allschwil, CHE-106.398.397, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 20.05.2022, Publ. 1005478791).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weibel Grob, Dr. Thomas, von Gelterkinden, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005478791, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
BioConcept AG, in Allschwil, CHE-106.398.397, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2021, Publ. 1005267085).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfyffer von Altishofen Plattner, Gabriele, von Luzern, in Muri bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Plattner, Thomas, von Untervaz, in Muri bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baltrex Treuhand AG (CHE-110.619.555), in Binningen, Revisionsstelle [bisher: Fabbri Treuhand AG (CHE-110.619.555), in Basel].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.