Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su BILLAG Card Services AG
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
15.03.1996
Cancellazione dal registro delle imprese
01.07.2005
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Wangen-Brüttisellen
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.007.077-6
IDI/IVA
CHE-108.418.094
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiete der elektronischen Datenverarbeitung, insbesondere Abwicklung des Kredit- und Kundenkartengeschäftes für Dritte; kann Grundstücke erwerben und verkaufen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KPMG Klynveld Peat Marwick Goerdeler SA | Muri bei Bern | 07.07.2004 | 30.06.2005 | |
PricewaterhouseCoopers AG | Bern | <2004 | 06.07.2004 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- BILLAG Card Services Ltd
- BILLAG Card Services SA
- T-Systems CS AG
- Atag debis Card Services AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: BILLAG Card Services AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2911858, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
BILLAG Card Services AG, in Wangen-Brüttisellen, CH-020.3.007.077-6, Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiete der elektronischen Datenverarbeitung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2005, S. 24, Publ. 2795770). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die BILLAG AG, in Fribourg (CH- CH-035-3016625-4), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 2795770, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
BILLAG Card Services AG, in Wangen-Brüttisellen, CH-020.3.007.077-6, Dienstleistungen auf dem Gebiete der elektronischen Datenverarbeitung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2004, S. 27, Publ. 2346672).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Remund, Matthias, von Mühleberg, in Bolligen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rötheli, Dr. Jürg, von Hägendorf, in Solothurn, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schläppi, Pedro, von Guttannen, in Seengen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern];
Minder, Dr. Peter, von Huttwil, in Solothurn, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2346672, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
BILLAG Card Services AG, in Wangen-Brüttisellen, CH-020.3.007.077-6, Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiete der elektronischen Datenverarbeitung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2004, S. 19, Publ. 2101004).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stromer, Urs, von Zürich, in Meilen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hausammann, Christian, von Wohlen bei Bern, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ochsenbein, Gottfried, von Eriz, in Wetzikon ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zuppiger, Martin, von Jona, in Zell ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG, in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Simon, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Bellach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG Klynveld Peat Marwick Goerdeler SA, in Muri bei Bern, Revisionsstelle.