Indirizzo
Rünenbergstrasse 44
4460 Gelterkinden
Informazioni su bieri.partner ag architektur + planung
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu bieri.partner ag architektur + planung
- bieri.partner ag architektur + planung opera nel settore «Uffici di architettura e ingegneria» ed è attualmente attiva. La sede è a Gelterkinden.
- La dirigenza è composta di 2 persone.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 14.02.2011.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-115.563.778.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
31.03.2010
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Gelterkinden
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.3.013.620-8
IDI/IVA
CHE-115.563.778
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt als unabhängiges, wirtschaftlich selbständiges Unternehmen die Erbringung von Architekturleistungen, Planungen und weitere Baudienstleistungen. Sie kann sich auf verwandten Gebieten an anderen Unternehmungen beteiligen, solche gründen oder übernehmen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: bieri.partner ag architektur + planung
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6031044, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
bieri.partner ag architektur + planung, in Gelterkinden, CH-280.3.013.620-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 08.04.2010, S. 6, Publ. 5577766).
Domizil neu:
Rünenbergstrasse 44, 4460 Gelterkinden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bossert-Bitterli, Remo, von Zunzgen, in Gelterkinden, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
Bitterli, Kurt, von Wisen SO, in Liestal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bieri-Handschin, Lisa, von Gelterkinden und Trachselwald, in Gelterkinden, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 5577766, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
bieri.partner ag architektur + planung, in Gelterkinden, CH-280.3.013.620-8, Chapfweg 5, 4460 Gelterkinden, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
30.03.2010.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt als unabhängiges, wirtschaftlich selbständiges Unternehmen die Erbringung von Architekturleistungen, Planungen und weitere Baudienstleistungen. Sie kann sich auf verwandten Gebieten an anderen Unternehmungen beteiligen, solche gründen oder übernehmen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief, sofern Adressen bekannt, sonst durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 30.03.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Bieri, Susan, von Gelterkinden und Trachselwald, in Liestal, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bossert-Bitterli, Remo, von Zunzgen, in Gelterkinden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bieri-Handschin, Lisa, von Gelterkinden und Trachselwald, in Gelterkinden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bitterli, Kurt, von Wisen SO, in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.