Informazioni su Betty Engelgroup Holding AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Betty Engelgroup Holding AG
- Betty Engelgroup Holding AG ha sede a Engelberg, è attiva e opera nel ramo «Esercizio delle altre istituzione finanziario».
- La dirigenza dell’azienda Betty Engelgroup Holding AG è composta da 4 persone. L’azienda è stata costuita nel 20.05.2008.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 09.03.2021. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-114.309.214.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Daniel Marbach,
Hans Rudolf Hess,
Niklas Möller,
Eric Spongberg
i più recenti aventi diritto di firma
Daniel Marbach,
Hans Rudolf Hess,
Niklas Möller,
Eric Spongberg
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.05.2008
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Engelberg
Ufficio del registro di commercio
OW
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-140.3.003.212-0
IDI/IVA
CHE-114.309.214
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die dauernde Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen der Hotellerie und an Unternehmen des Fremdenverkehrs im In- und Ausland sowie den Kauf und Verkauf von Hotelbetrieben. Nebenzwecke gemäss Statuten.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Betty Engelgroup Holding AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005118896, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Betty Engelgroup Holding AG, in Engelberg, CHE-114.309.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2010, S.10, Publ. 5851022).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Möller, Niklas, schwedischer Staatsangehöriger, in Danderyd (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Engelberg, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Spongberg, Eric, schwedischer Staatsangehöriger, in Nacka (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Engelberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Hess, Hans Rudolf genannt Hansruedi, von Engelberg, in Sachseln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marbach, Daniel, von Sursee, in Sachseln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5851022, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Betty Engelgroup Holding AG, in Engelberg, CH-140.3.003.212-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 15.01.2010, S. 11, Publ. 5443106).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Edin, Hans Johan, schwedischer Staatsangehöriger, in Engelberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Ruesta Alvarez, Ursula, spanische Staatsangehörige, in Engelberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5443106, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Betty Engelgroup Holding AG, in Engelberg, CH-140.3.003.212-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 15.07.2008, S. 11, Publ. 4574120).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Möller, Niklas, schwedischer Staatsangehöriger, in Engelberg, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Stockholm (SE), Mitglied];
Edin, Hans Johan, schwedischer Staatsangehöriger, in Engelberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident];
Spongberg, Eric, schwedischer Staatsangehöriger, in Engelberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Ruesta Alvarez, Ursula, spanische Staatsangehörige, in Engelberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.