Sede principale
Altre succursale (1)
Informazioni su Beratende Ingenieure Scherler AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Beratende Ingenieure Scherler AG
- Beratende Ingenieure Scherler AG ha sede a Winterthur ed è attiva. Essa è una Succursale con sede principale nella Svizzera ed èattiva nel settore «Uffici di architettura e ingegneria».
- Il dirigenza è composto da ha 0 persone. L’azienda è stata costuita nel 09.10.1992.
- Il 11.05.2012 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Beratende Ingenieure Scherler AG è iscritta nel cantone ZH con l’IDI CHE-435.404.802.
- Allo stesso indirizzo sono iscritte 4 altre aziende attive. Queste includono: Bellwald Architekten AG, ephemore GmbH, MAX Architekten AG.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
09.10.1992
Forma giuridica
Succursale con sede principale nella Svizzera
Domicilio legale dell'azienda
Winterthur
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.9.000.174-0
IDI/IVA
CHE-435.404.802
CHE-105.951.989 IVA
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Beratende Ingenieure Scherler AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6674060, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Beratende Ingenieure Scherler AG, in Winterthur, CH-020.9.000.174-0, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2007, S. 24, Publ. 3980090).
mit Hauptsitz in:
Zürich.
Domizil neu:
Rosenstrasse 12, 8400 Winterthur.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-020.3.913.340-4.
Zweck Hauptsitz neu:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bader, Rudolf, von Romanshorn, in Neerach, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kambli, Urs, von Zürich, in Zollikofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ioannone, Marino, italienischer Staatsangehöriger, in Wettingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lude, Guido, von Winterthur, in Neftenbach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zehnder, Philipp, von Aadorf, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kambli, Manfred, von Zürich, in Muri bei Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Welter, Leo, von Bischofszell, in Aadorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3980090, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Beratende Ingenieure Scherler AG, in Winterthur, CH-020.9.000.174-0, Erbringung von Ingenieurdienstleistungen, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 74 vom 19.04.2004, S. 54, Publ. 2220094).
mit Hauptsitz in:
Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häni, Beat, von Gündelhart-Hörhausen TG, in Zuzwil SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Max, von Würenlos, in Schneisingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gimpert, Stefan, von Wallisellen, in Bassersdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hostettler, Rolf, von Zürich, in Niederhasli, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Richard, von Auenstein, in Seuzach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schlauri, Martin, von Oberbüren, in Schönholzerswilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kambli, Manfred, von Zürich, in Muri bei Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rubigen];
Welter, Leo, von Bischofszell, in Aadorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2220094, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Beratende Ingenieure Scherler AG, in Winterthur, Erbringung von Ingenieurdienstleistungen in der Haustechnik, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2002, S. 18, Publ. 451068).
mit Hauptsitz in:
Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schoch, Hans Jakob, von Herisau, in Herisau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlauri, Martin, von Oberbüren, in Schönholzerswilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.