Indirizzo
Niederstettenstrasse
9536 Schwarzenbach SG
Informazioni su Beni Burtscher AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Beni Burtscher AG
- Beni Burtscher AG ha sede a Schwarzenbach SG ed è attiva. Essa opera nel ramo «Fabbricazione di prodotti metallo».
- La dirigenza dell’azienda Beni Burtscher AG fondata il 26.02.1992 è composta da 2 persone.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 24.01.2020, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda Beni Burtscher AG è iscritta con l’IDI CHE-101.902.644.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
26.02.1992
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Jonschwil
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-440.3.005.799-4
IDI/IVA
CHE-101.902.644
Ramo economico
Fabbricazione di prodotti metallo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Herstellung von Metallwaren, Apparatebau, Stanz- und Metalldrückarbeiten sowie Laserbearbeitung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Häseli Treuhand AG | Wil (SG) | <2004 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Adymat AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Beni Burtscher AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004813587, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Beni Burtscher AG, in Jonschwil, CHE-101.902.644, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2015, S.0, Publ. 2216871).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burtscher, Bernhard, von Flawil, in Wil SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bischofberger, Rudolf, genannt Ruedi, von Oberegg, in Schwarzenbach SG (Jonschwil), Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2216871, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Beni Burtscher AG, in Jonschwil, CHE-101.902.644, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 05.10.2012, Publ. 6878986).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gschwend, Guido, von Altstätten, in Gossau SG, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bischofberger, Rudolf, genannt Ruedi, von Oberegg, in Schwarzenbach SG (Jonschwil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Bischofberger, Ruedi, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6878986, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Beni Burtscher AG, in Jonschwil, CH-440.3.005.799-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2011, Publ. 6136634).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bischofberger, Fredi, von Oberegg, in Freidorf TG (Roggwil TG), mit Kollektivprokura zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.