Indirizzo
c/o Repa di Gianpaolo Henauer
Via Magazzini generali 8
6828 Balerna
Informazioni su Bellitex SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Bellitex SA
- Bellitex SA opera nel settore «Fabbricazione di tessili (senza vestiti)» ed è attualmente attiva. La sede è a Balerna.
- L’azienda è stata costituita nel 25.06.1976.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 02.03.2023.
- Bellitex SA è iscritta nel cantone TI con l’IDI CHE-100.186.715.
- AF AUTOMAZIONI SAGL, CAR DIMY Rent Sagl, DARCA SAGL sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
25.06.1976
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Balerna
Ufficio del registro di commercio
TI
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-524.3.001.485-3
IDI/IVA
CHE-100.186.715
Ramo economico
Fabbricazione di tessili (senza vestiti)
Scopo
La fabbricazione, il commercio, la rappresentanza di prodotti e componenti in genere inerenti la rifinitura e l'arricchimento dell'arredamento interno ed esterno di costruzioni industriali e di stabili; la partecipazione a società similari.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Studio Fiduciario Hamid-Reza Khoyi | Lugano | 06.11.2009 | 11.04.2011 | |
Fidalto SA | Chiasso | 03.12.2007 | 05.11.2009 | |
Repa di Giampaolo Henauer | Chiasso | <2004 | 02.12.2007 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
ECLISSE '90 | 29.01.1998 | cancellata | 02288/1997 |
Ultimi comunicati FUSC: Bellitex SA
Numero di pubblicazione: HR02-1005691509, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Bellitex SA, in Balerna, CHE-100.186.715, società anonima (Nr. FUSC 76 del 21.04.2021, Pubbl. 1005155399).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Bellosi, Lorenzo, da Zurigo, in Ronago (IT), presidente, con firma individuale;
Bellosi, Anna, da Zürich, in Savosa, membro, con firma individuale.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Minieri, Maria Stella, da Mendrisio, in Genestrerio (Mendrisio), amministratrice unica, con firma individuale.
Numero di pubblicazione: HR02-1005155399, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Bellitex SA, in Balerna, CHE-100.186.715, società anonima (Nr. FUSC 43 del 02.03.2018, Pubbl. 4088927).
Statuti modificati:
16.03.2021.
Nuove azioni:
100 azioni nominative da CHF 1'000.00 [finora: 100 azioni al portatore da CHF 1'000.00].
Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante lettera.
Numero di pubblicazione: 4088927, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Bellitex SA, in Balerna, CHE-100.186.715, società anonima (Nr. FUSC 229 del 26.11.2014, Pubbl. 1843939).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Minieri, Maria Stella, da Mendrisio, in Genestrerio (Mendrisio), membro, con firma individuale.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Bellosi, Anna, da Zürich, in Savosa, membro, con firma individuale.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.