Informazioni su Baugenossenschaft Wohnwerk Luzern
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Baugenossenschaft Wohnwerk Luzern
- Baugenossenschaft Wohnwerk Luzern con sede a Luzern è attiva. Baugenossenschaft Wohnwerk Luzern è attiva nel ramo «Compravendita di immobili propri».
- La dirigenza dell’Organizzazione Baugenossenschaft Wohnwerk Luzern è composta da 9 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 24.07.2023. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L'IDI della Organizzazione è CHE-249.260.230.
Dirigenza (9)
i più recenti membri dell'amministrazione
Fabian Bärenbold,
Franziska Pilar Kramer,
Sandra Remund Lötscher,
Raphael Zingg,
Stéphane Beuchat
i più recenti aventi diritto di firma
Raphael Zingg,
Stéphane Beuchat,
Martin Wyss,
Daniel Thomas Furrer
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
23.07.2013
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Luzern
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.5.796.674-6
IDI/IVA
CHE-249.260.230
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Beschaffung, Bau, Erhalt und dauerhafter Betrieb von preisgünstigen Wohnungen und Wohnhäusern in gemeinsamer Selbsthilfe und Mitverantwortung ihrer Mitglieder und im Sinne einer besseren Durchmischung einer Siedlung auch Gewerberäume und Gewerbebauten, Kulturräume und Kulturbauten unter Ausschluss jeder spekulativen Absicht.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Luzern | 20.09.2019 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Baugenossenschaft Wohnwerk Luzern
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005802181, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Baugenossenschaft Wohnwerk Luzern, in Luzern, CHE-249.260.230, Genossenschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2022, Publ. 1005453974).
Domizil neu:
Industriestrasse 15, 6005 Luzern.
Numero di pubblicazione: HR02-1005453974, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Baugenossenschaft Wohnwerk Luzern, in Luzern, CHE-249.260.230, Genossenschaft (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2021, Publ. 1005122323).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van der Meijs, Hendrikus, genannt Harry, niederländischer Staatsangehöriger, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graber Waldispühl, Marius Johannes, von Luzern und Kriens, in Luzern, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schaub, Björn Daniel, von Läufelfingen, in Luzern, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beuchat, Stéphane, von Haute-Sorne, in Luzern, Co-Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Zingg, Raphael, von Diessbach bei Büren, in Luzern, Co-Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bärenbold, Fabian, von Roggliswil, in Kriens, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kramer, Franziska Pilar, von Horw, in Luzern, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Remund Lötscher, Sandra, von Luzern, in Luzern, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005122323, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Baugenossenschaft Wohnwerk Luzern, in Luzern, CHE-249.260.230, Genossenschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2019, Publ. 1004720358).
Domizil neu:
Industriestrasse 17, 6005 Luzern.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.