Su Bakir Investment Corp. Establishment
- Bakir Investment Corp. Establishment ha 0 persone nella dirigenza.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 13.05.2016. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati per Bakir Investment Corp. Establishment
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 20209858, (1)
Handelsregister 13/05/2016, Bakir Investment Corp. Establishment, Vaduz (FL-0001.530.496-2)Anstalt Erloschene Angaben zur Verwaltung: ACV Treuunternehmen reg., 9495 Triesen, Revisionsstelle.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
EXACTA AG, 9495 Triesen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 20112730, (1)
Öffentlichkeitsregisteramt 10.02.2011, Bakir Investment Corp. Establishment, Vaduz (FL-0001.530.496-2)Die eingetragenen Daten wurden nicht öffentlich publiziert.
Numero di pubblicazione: 20068820, (1)
Firmenindex GBOERA, 22.10.2008, 2008 Öffentlichkeitsregisteramt, Änderung, 22.10.2008 Bakir Investment Corp. Establishment, Vaduz (FL-0001.530.496-2) Die eingetragenen Änderungen wurden nicht öffentlich publiziert.