Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Bärau Immobilien AG in Liquidation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
26.09.2006
Cancellazione dal registro delle imprese
06.12.2018
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Langnau im Emmental
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-053.3.017.967-8
IDI/IVA
CHE-113.182.454
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erwerb, Ueberbauung, Umbau, Verkauf, Verpachtung respektive Vermietung von, sowie Handel mit Grundstücken jeglicher Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Luzern | 08.09.2014 | 11.12.2017 | |
ROD Treuhand AG | Urtenen-Schönbühl | 02.10.2006 | 07.09.2014 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Bärau Immobilien AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bärau Immobilien AG in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR03-1004513770, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Bärau Immobilien AG in Liquidation, in Langnau im Emmental, CHE-113.182.454, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2017, Publ. 3924925). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird mit Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten vom 31.05.2018 vor Ablauf des Sperrjahres gelöscht.
Numero di pubblicazione: 3924925, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Bärau Immobilien AG, in Langnau im Emmental, CHE-113.182.454, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2017, Publ. 3791183).
Statutenänderung:
06.12.2017.
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 06.12.2017 und Inventar per 31.10.2017 Aktiven von CHF 2'484'705.59 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'978'228.30 auf die Stiftung LebensArt, in Langnau im Emmental (CHE-107.216.659).
Gegenleistung:
Keine .
Firma neu:
Bärau Immobilien AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Gemäss Erklärung vom 06.12.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.12.2017 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG , in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grossenbacher, Walter, von Trachselwald, in Münsingen, Präsident, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bähler, Beat, von Buchholterberg, in Langnau im Emmental, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3791183, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Bärau Immobilien AG, in Langnau im Emmental, CHE-113.182.454, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2016, Publ. 2904895).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fankhauser-Jost, Anna Barbara, von Wynigen und Trub, in Langnau im Emmental, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arnold, Marlene Linda, von Dulliken, in Oftringen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hobi, Markus, von Mels, in Niederwangen b. Bern (Köniz), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hadorn, Ueli, von Schangnau, in Steffisburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schwarz, Hans-Rudolf, von Bowil, in Trub, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stettler, Hans Jürg, von Hasle bei Burgdorf, in Langnau im Emmental, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ducommun, Peter, von Le Locle, in Wiggiswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Elisabeth, von Mühleberg, in Sigriswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bähler, Beat, von Buchholterberg, in Langnau im Emmental, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.