Informazioni su Bäckerei-Konditorei Haller AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Bäckerei-Konditorei Haller AG
- Bäckerei-Konditorei Haller AG è attualmente attiva e opera nel settore «Fabbricazione di pane e prodotti da forno». La sede si trova a Lenzburg.
- La dirigenza dell’azienda Bäckerei-Konditorei Haller AG è composta da 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 18.12.2013.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 04.09.2017.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Bäckerei-Konditorei Haller AG.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.12.2013
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Lenzburg
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.3.037.676-4
IDI/IVA
CHE-278.066.115
Ramo economico
Fabbricazione di pane e prodotti da forno
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb einer Bäckerei-Konditorei mit Catering Betrieb; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Realit Revisions AG | Lenzburg | 04.09.2017 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bäckerei-Konditorei Haller AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3731247, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Bäckerei-Konditorei Haller AG, in Lenzburg, CHE-278.066.115, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 23.12.2013, Publ. 1252203). [gestrichen: Gemäss Erklärung aller Gründer vom 04.12.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Realit Revisions AG (CHE-101.363.635), in Lenzburg, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 1252203, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Bäckerei-Konditorei Haller AG, in Lenzburg, CHE-278.066.115, Aavorstadt 22, 5600 Lenzburg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
04.12.2013, 13.12.2013.
Zweck:
Betrieb einer Bäckerei-Konditorei mit Catering Betrieb;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sachübernahmevertrag vom 13.12.2013 und Inventarliste vom 08.10.2013 Maschinen, Betriebseinrichtungen, Fahrzeuge und Vorräte zum Preis von CHF 274'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 04.12.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Feusi, Peter, von Freienbach, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zürcher, Nicole, von Trachselwald, in Buchs AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.