Informazioni su bächtiger & co.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu bächtiger & co.
- bächtiger & co. con sede a Buchs ZH è attiva. bächtiger & co. è attiva nel ramo «Servizi per banche e istituti di credito».
- L’azienda è stata costituita nel 22.08.2005.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 30.04.2007.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio ZH è il seguente: CHE-112.488.850.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.08.2005
Forma giuridica
Società in accomandita
Domicilio legale dell'azienda
Buchs (ZH)
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.2.005.316-6
IDI/IVA
CHE-112.488.850
Ramo economico
Servizi per banche e istituti di credito
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Beratungen in den Bereichen Finanzen, Finanzplanung, Rechnungswesen, Haushaltsplanung und in weiteren finanziellen und haushalterischen Belangen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: bächtiger & co.
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3908380, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 76 vom 20.04.2007, S. 18, publizierten TB-Eintrags Nr. 10953 vom 16.04.2007. bächtiger & co., in Buchs ZH, CH-020.2.005.316-6, Beratungen in den Bereichen Finanzen, Finanzplanung, Rechnungswesen, Haushaltsplanung, Kommanditgesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2007, S. 18, Publ. 3894424).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bächtiger, Michel, von Altendorf, in Zürich, Kommanditär, mit Einzelunterschrift, mit einer Kommanditsumme von CHF 500.-- [nicht: Bächtiger, Michael].
Numero di pubblicazione: 3894424, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
bächtiger & co., in Buchs ZH, CH-020.2.005.316-6, Beratungen in den Bereichen Finanzen, Finanzplanung, Rechnungswesen, Haushaltsplanung, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2005, S. 14, Publ. 2991178).
Rechtsform neu:
Kommanditgesellschaft.
Umwandlung:
Die Kollektivgesellschaft wird in eine Kommanditgesellschaft umgewandelt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bächtiger, Peter, von Altendorf, in Buchs ZH, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bächtiger, Ilona, von Altendorf, in Buchs ZH, unbeschränkt haftende Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin];
Bächtiger, Michael, von Altendorf, in Zürich, Kommanditär, mit Einzelunterschrift, mit einer Kommanditsumme von CHF 500.--.
Numero di pubblicazione: 2991178, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
bächtiger & co., in Buchs ZH, CH-020.2.005.316-6, Sonnhaldenstrasse 20, 8107 Buchs, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
1.07.2005.
Zweck:
Beratungen in den Bereichen Finanzen, Finanzplanung, Rechnungswesen, Haushaltsplanung und in weiteren finanziellen und haushalterischen Belangen.
Eingetragene Personen:
Bächtiger, Peter, von Altendorf, in Buchs ZH, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Bächtiger, Ilona, von Altendorf, in Buchs ZH, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.