Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Atua AG
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
09.01.2014
Cancellazione dal registro delle imprese
29.12.2017
Forma giuridica
Succursale con sede principale nella Svizzera
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.9.004.071-3
IDI/IVA
CHE-276.558.784
Ramo economico
Bonifica dei terreni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen in den Geschäftsbereichen Treuhand einschliesslich Immobilien- und Bauherrentreuhand, Buchführung, Informatik, Steuer-, Rechts-, Immobilien- und Unternehmensberatung sowie Gutachtertätigkeit, den Erwerb, die Verwaltung, Vermittlung von und den Handel mit Immobilien, die Planung und Ausführung von Bauten und Renovationen, das Erbringen von Dienstleistungen im Verlagswesen sowie Erstellung, Druck und Verlag von Büchern und Sammelwerken, die Vermittlung und/oder den Betrieb von Finanzgeschäften sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Rechte an Immaterialgütern und Know-how auswerten und/oder veräussern, insbesondere in der Form des Franchising, sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Atua AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3961139, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Atua AG, in Zürich, CHE-276.558.784, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 12 vom 20.01.2015, Publ. 1938909).
Hauptsitz in:
Walzenhausen. Infolge Aufhebung dieser Zweigniederlassung wird der auf sie bezügliche Eintrag im Handelsregister gelöscht.
Numero di pubblicazione: 1938909, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Atua AG, in Zürich, CHE-276.558.784, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2014, Publ. 1282503).
mit Hauptsitz in:
Walzenhausen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Rebecca, von Erlenbach ZH, in Meilen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stengel, Samuel, von Meilen, in Meilen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1282503, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Atua AG, in Zürich, CHE-276.558.784, Höschgasse 33, 8008 Zürich, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Identifikationsnummer Hauptsitz:
CHE-115.768.286.
Firma Hauptsitz:
Atua AG.
Rechtsform Hauptsitz:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Walzenhausen.
Eingetragene Personen:
Brunner, Rebecca, von Erlenbach ZH, in Meilen, mit Kollektivprokura zu zweien.