Indirizzo
c/o Atlantide SA
Via centro Sportivo
6942 Savosa
Informazioni su Atlantide Immobiliare SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Atlantide Immobiliare SA
- Atlantide Immobiliare SA con sede a Savosa è una Società anonima nel ramo «Construzione del soprassuolo». Atlantide Immobiliare SA è attiva.
- La dirigenza è composta di una persona.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 28.04.2023.
- L'IDI della azienda è CHE-109.848.586.
- 3 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: A-Club Swimming Team Savosa SA, Atlantide SA, DELFINOBAR SA.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.12.2002
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Savosa
Ufficio del registro di commercio
TI
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-514.3.026.826-6
IDI/IVA
CHE-109.848.586
Ramo economico
Construzione del soprassuolo
Scopo
La costruzione di immobili, il subappalto di lavori immobiliari, la gestione e l'amministrazione di immobili, in particolare di impianti sportivi. La conduzione e la gestione imprenditoriale di complessi sportivi, in particolare di centri natatori e di fitness, con tutte le attività principali e connesse che tali attività comportano, quali l'organizzazione di attività ricreative e di svago, l'apertura di punti vendita commerciali e di ristoro. La società può compiere tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, per l'attuazione dello scopo sociale e tali altri atti: compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie e bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, immobili e diritti immobiliari. La società potrà inoltre detenere marchi, nomi commerciali, diritti d'autore, brevetti, nonché ogni altro mezzo di tutela di invenzioni regolati dalla legge svizzera o da quella di qualsiasi altro paese. La società può inoltre commercializzare qualsiasi bene, fornire qualsiasi tipo di servizio, ricorrere a consorzi o aprire succursali. La società può inoltre esercitare tutte le attività che sono in relazione con lo scopo sociale.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (4)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
3 Enne SA | Paradiso | 04.01.2022 | 27.04.2023 | |
Maurizio Delmenico, Cont. Dipl. Fed. e Perito Cont. Dipl. | Lugano | 04.11.2008 | 03.01.2022 | |
STUDIO FIDUCIARIO BERNASCONI LEONARDO SA | Lugano | 10.09.2007 | 03.11.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Atlantide Immobiliare SA
Numero di pubblicazione: HR02-1005734893, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Atlantide Immobiliare SA, in Savosa, CHE-109.848.586, società anonima (Nr. FUSC 2 del 04.01.2022, Pubbl. 1005373002). Secondo dichiarazione del 30.03.2023 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
3 Enne SA (CHE-100.701.310), in Paradiso, ufficio di revisione.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Lelais, Claude, da Bioggio, in Vezia, amministratore unico, con firma individuale [finora: membro del consiglio, con firma individuale].
Numero di pubblicazione: HR02-1005373002, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Atlantide Immobiliare SA, in Savosa, CHE-109.848.586, società anonima (Nr. FUSC 214 del 04.11.2008, p.16, Pubbl. 4717772).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Maurizio Delmenico, Cont. Dipl. Fed. e Perito Cont. Dipl. (CH-514.1.010.614-7), in Lugano, ufficio di revisione.
Nuove persone iscritte o modifiche:
3 Enne SA (CHE-100.701.310), in Paradiso, ufficio di revisione.
Numero di pubblicazione: 4717772, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Atlantide Immobiliare SA, in Savosa, CH-514.3.026.826-6, Società anonima (FUSC no. 174 del 10.9.2007, pagina 14, publ. 4102508).
Persone e firme cancellate:
Menaballi, Michele, da Capolago, in Sorengo, amministratore unico, con firma individuale;
STUDIO FIDUCIARIO BERNASCONI LEONARDO SA, in Lugano, ufficio di revisione.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Lelais, Claude, da Bioggio, in Vezia, amministratore unico, con firma individuale;
Maurizio Delmenico, Cont. Dipl. Fed. e Perito Cont. Dipl. (CH-514.1.010.614-7), in Lugano, ufficio di revisione.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.