Informazioni su ASELRA AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu ASELRA AG
- ASELRA AG ha sede a Zug ed è attiva. Essa opera nel ramo «Servizi per consulenza manageriale».
- La dirigenza dell’azienda ASELRA AG è composta da una persona.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 15.02.2018. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio ZG con l’IDI CHE-457.667.793.
- EMISMA AG, International INTAX AG, NJH AG sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
15.12.2017
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zug
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.041.947-9
IDI/IVA
CHE-457.667.793
Ramo economico
Servizi per consulenza manageriale
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erbringen von Dienstleistungen aller Art insbesondere in den Bereichen Unternehmensberatung und Bewirtschaften, Entwickeln, Vermarkten und Verwalten von Vermögenswerten im weitesten Sinn, inklusive Immobilien; Betreiben eines Vermietungsgeschäftes von Immobilien für Ferien, Wohnen und verschiedene Betriebe; Organisieren und Durchführen von Arbeiten an und in Gebäuden sowie auf Grundstücken; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: ASELRA AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4058255, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
ASELRA AG, in Zug, CHE-457.667.793, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2017, Publ. 3944353).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Isele, Eva-Marie, von Dübendorf, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schuler, Helena, von Kilchberg (ZH), in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3944353, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
ASELRA AG, in Zug, CHE-457.667.793, Obere Roostmatt 1, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
04.12.2017.
Zweck:
Erbringen von Dienstleistungen aller Art insbesondere in den Bereichen Unternehmensberatung und Bewirtschaften, Entwickeln, Vermarkten und Verwalten von Vermögenswerten im weitesten Sinn, inklusive Immobilien;
Betreiben eines Vermietungsgeschäftes von Immobilien für Ferien, Wohnen und verschiedene Betriebe;
Organisieren und Durchführen von Arbeiten an und in Gebäuden sowie auf Grundstücken;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 05.12.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Isele, Eva-Marie, von Dübendorf, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.