Informazioni su Artelana AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Artelana AG
- Artelana AG con sede a Genève è una Società anonima nel ramo «Esercizio delle altre istituzione finanziario». Artelana AG è attiva.
- Artelana AG ha 0 persone nella dirigenza.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 14.12.2023.
- L'IDI della azienda è CHE-101.300.497.
- 39 altre aziende attive sono iscritte all’indirizzo uguale. Queste includono: ACS Julie Albert-Coutière, ADVANSA MEDICAL AG, AF Energy SA.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.05.1965
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Genève
Ufficio del registro di commercio
GE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.901.573-1
IDI/IVA
CHE-101.300.497
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Détention, gestion et vente de participations, au sein d'entreprises suisses et étrangères; administration et sauvegarde de ses propres actifs; conseil en matière économique; activités en tant que fiduciaire (cf. statuts pour but complet).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Experaudit SA | Genève | 22.04.2013 | 21.12.2017 | |
Comtesas + Gerficom SA | Genève | 14.05.2012 | 21.04.2013 | |
Walter Flückiger | Burgdorf | <2004 | 05.05.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Artelana AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005910522, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Artelana AG, à Genève, CHE-101.300.497 (FOSC du 18.05.2021, p. 0/1005185370). Pires Freire Julio n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés.
Numero di pubblicazione: HR02-1005185370, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Artelana AG, à Genève, CHE-101.300.497 (FOSC du 08.10.2019, p. 0/1004733217). Le 01.05.2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.
Capital-actions:
CHF 50'000, libéré à concurrence de CHF 50'000, divisé en 50 actions de CHF 1'000, nominatives.
Numero di pubblicazione: HR02-1004733217, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Artelana AG, à Genève, CHE-101.300.497 (FOSC du 22.12.2017, p. 0/3952963).
Nouvelle adresse:
Rue Robert-Céard 6, 1204 Genève.