Informazioni su Annoni S.A.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Annoni S.A.
- Annoni S.A. con sede a Bévilard è attiva. Annoni S.A. è attiva nel ramo «Construzione del soprassuolo».
- La dirigenza è composta di una persona.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 21.11.2023. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’IDI segnalata è CHE-107.193.461.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
29.12.1953
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Valbirse
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-073.3.000.084-1
IDI/IVA
CHE-107.193.461
Ramo economico
Construzione del soprassuolo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Exploitation d'une entreprise de travaux publics et de construction de bâtiments de toute nature.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
FIDAG Jura SA | Delémont | 21.11.2023 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PKF Fiduciaire SA, succursale de Moutier | Moutier | 23.08.2017 | 28.08.2023 | |
Fiduciaire P. Gobat S.A. | Moutier | 28.10.2014 | 22.08.2017 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Annoni SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Annoni S.A.
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005889563, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Annoni S.A., à Valbirse, CHE-107.193.461, société anonyme (No. FOSC 166 du 29.08.2023, Publ. 1005825563).
Inscription ou modification de personne(s):
FIDAG Jura SA (CHE-105.190.411), à Delémont, organe de révision.
Numero di pubblicazione: HR02-1005825563, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Annoni S.A., à Valbirse, CHE-107.193.461, société anonyme (No. FOSC 162 du 23.08.2017, Publ. 3710051).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
PKF Fiduciaire SA, succursale de Moutier (CHE-131.585.324), à Moutier, organe de révision.
Numero di pubblicazione: 3710051, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Annoni S.A., à Valbirse, CHE-107.193.461, société anonyme (No. FOSC 41 du 02.03.2015, Publ. 2015937).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Fiduciaire P. Gobat S.A., à Moutier, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Annoni, Paolo, de Valbirse, à Bévilard (Valbirse), membre du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: de Bévilard, administrateur, avec signature individuelle];
PKF Fiduciaire SA, succursale de Moutier (CHE-131.585.324), à Moutier, organe de révision.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.