Indirizzo
c/o Judith Zumstein
Sennereigässi 1
3953 Leuk Stadt
Informazioni su Alte Mühle Oberbann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Alte Mühle Oberbann
- Alte Mühle Oberbann ha sede a Leuk Stadt ed è attiva. Essa è una Fondazione ed èattiva nel settore «Associazioni religiose, politiche o secolari».
- Alte Mühle Oberbann ha 7 persone nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 20.12.2022. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’IDI segnalata è CHE-109.820.240.
Dirigenza (7)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Xavier Alexandre Robert von Werra,
Dominique Niklaus Russi,
Judith Zumstein,
Aäron Raymondus Adrianus Horst,
Erich Zumstein
i più recenti aventi diritto di firma
Xavier Alexandre Robert von Werra,
Dominique Niklaus Russi,
Judith Zumstein,
Aäron Raymondus Adrianus Horst,
Erich Zumstein
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
14.06.2000
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Leuk
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-600.7.010.623-4
IDI/IVA
CHE-109.820.240
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Stiftung bezweckt den Erwerb, den Umbau und die Nutzung der alten Mühle Oberbann, Parzelle no 3940, und weiterer historischen Objekten auf dem Gebiet der Gemeinde Leuk. Gewinn und Kapital der Stiftung sind ausschliesslich dem vorstehend genannten Zweck gewidmet.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Stiftung Alte Mühle Oberbann
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Alte Mühle Oberbann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005633668, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Stiftung Alte Mühle Oberbann, in Leuk, CHE-109.820.240, Stiftung (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2002, S.15).
Urkundenänderung:
22.06.2022. 17.03.2022.
Name neu:
Alte Mühle Oberbann.
Domizil neu:
c/o Judith Zumstein, Sennereigässi 1, 3953 Leuk Stadt.
Zweck neu:
Die Stiftung bezweckt den Erwerb, den Umbau und die Nutzung der alten Mühle Oberbann, Parzelle no 3940, und weiterer historischen Objekten auf dem Gebiet der Gemeinde Leuk. Gewinn und Kapital der Stiftung sind ausschliesslich dem vorstehend genannten Zweck gewidmet.
Organisation neu:
[Organisation streichen]. Es besteht ein Zweckänderungsvorbehalt gemäss Art. 86a ZGB. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.]. Die Stiftung wurde mit Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 11.11.2022 von der Pflicht befreit, eine Revisionsstelle zu bezeichnen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Loretan, William, von Leukerbad, in Leuk, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dirren-Matter, Gabriela, von Leuk, in Susten (Leuk), Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grand, Adalbert, von Leuk, in Leuk, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bayard, Markus, von Eischoll, in Susten (Leuk), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zumstein, Judith, von Leuk, in Leuk Stadt (Leuk), Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Werra, Xavier Alexandre Robert, von Leuk, in Chippis, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Russi, Dominique Niklaus, von Leuk, in Susten (Leuk), Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Horst, Aäron Raymondus Adrianus, niederländischer Staatsangehöriger, in Weesp (NL), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Seewer, Jörg, von Leuk, in Varen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Zumstein, Erich, von Leuk, in Eschenbach LU, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Ufficio del registro di commercio Vallese
Stiftung Alte Mühle Oberbann, in Leuk, Stiftung (SHAB Nr. 122 vom 26.06.2000, S. 4312).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Werlen, André, von Ferden, in Susten (Leuk), Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grand, Adalbert, von Leuk, in Leuk, Sekretär des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bayard, Markus, von Eischoll, in Susten (Leuk), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Vallese
Stiftung Alte Mühle Oberbann, in L e u k , c/o Loretan William, 3953 Leuk, neue Stiftung.
Urkundentatum:
25.05.2000.
Zweck:
Erwerb, Umbau und Betrieb der «Alten Mühle Oberbann», Parzelle Nr. 3940 und weitere historische Objekte auf dem Gebiet der Gemeinde Leuk.
Organisation:
Stifterversammlung, Stiftungsrat von 5 bis 9 Mitgliedern und Kontrollstelle.
Eingetragene Personen:
Loretan, William, von Leukerbad, in Leuk, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dirren-Matter, Gabriela, von Leuk, in Susten (Leuk), Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Werlen, André, von Ferden, in Susten (Leuk), Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.