Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Sede principale
Altre succursale (4)
Informazioni su Allbecon Schweiz AG, Zweigniederlassung Basel
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
01.03.2004
Cancellazione dal registro delle imprese
21.07.2005
Forma giuridica
Succursale con sede principale nella Svizzera
Domicilio legale dell'azienda
Basel
Ufficio del registro di commercio
BS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-270.9.001.227-0
IDI/IVA
CHE-138.634.768
Ramo economico
nessuna informazione disponibile
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Personal- und Unternehmensberatung sowie Arbeitsvermittlung und Personalverleih und von damit zusammenängenden Dienstleistungen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Allbecon Schweiz AG, Zweigniederlassung Basel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2944004, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Allbecon Schweiz AG, Zweigniederlassung Basel, in Basel, CH-270.9.001.227-0, Dienstleistungen usw., Zweigniederlassung (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2005, S. 6, Publ. 2733142).
mit Hauptsitz in:
Zürich (HR Zürich).
Löschungsgrund:
Aufhebung und Löschung der Zweigniederlassung.
Numero di pubblicazione: 2733142, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Allbecon Schweiz AG, Zweigniederlassung Basel, in Basel, CH-270.9.001.227-0, Personal- und Unternehmensberatung usw., Zweigniederlassung (SHAB Nr. 46 vom 08.03.2004, S. 5, Publ. 2157372).
mit Hauptsitz in:
Zürich (HR Zürich).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Malomo, Salvatore, italienischer Staatsangehöriger, in Niederdorf, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hänni, Christian, von Thierachern, in Basel, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2157372, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Allbecon Schweiz AG, Zweigniederlassung Basel, in Basel, Steinentorstr. 35, 4051 Basel, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
Allbecon Schweiz AG (Allbecon Suisse SA) (Allbecon Svizzera SA).
Rechtsform Hauptsitz:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Zürich (HR Zürich).
Statuten Hauptsitz:
06.02.2004.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
12.01.2000.
Zweck Hauptsitz:
Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Personal- und Unternehmensberatung sowie Arbeitsvermittlung und Personalverleih und von damit zusammenängenden Dienstleistungen.
Eingetragene Personen:
Gestrich, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Uhl, Dr. Markus, von Zürich und Schaffhausen, in Gossau ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Werner, von Grossaffoltern, in Hüntwangen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Malomo, Salvatore, italienischer Staatsangehöriger, in Niederdorf, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.