Indirizzo
c/o Diether Demont
Unesco Promenade 8
3987 Riederalp
Informazioni su Aletsch Pro Tectis AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Aletsch Pro Tectis AG
- Aletsch Pro Tectis AG con sede a Riederalp è attiva. Aletsch Pro Tectis AG è attiva nel ramo «Compravendita di immobili propri».
- L’azienda è stata costituita nel 07.08.2012.
- Il 05.01.2023 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-393.514.009.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Nicolas Dominic Gutzwiller,
Raphael Demont,
Diether Albert Demont
Amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Nicolas Dominic Gutzwiller,
Raphael Demont,
Diether Albert Demont
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
07.08.2012
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Riederalp
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-600.3.015.088-1
IDI/IVA
CHE-393.514.009
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erwerb, Erstellung, Verwaltung und Verkauf von Immobilien. Kann Rechte, Lizenzen und Patente erwerben, veräussern und vermitteln. Kann Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Aletsch Pro Tectis AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005644828, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Aletsch Pro Tectis AG, in Riederalp, CHE-393.514.009, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2020, Publ. 1004956625).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gutzwiller, Daniel Christian, von Therwil, in Brig (Brig-Glis), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cathrein, Andreas, genannt Andreas, von Brig-Glis, in Mörel (Mörel-Filet), Vizepräsident, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Holub, Marc Peter, von Fiesch, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gutzwiller, Nicolas Dominic, von Therwil, in Glis (Brig-Glis), Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Demont, Raphael, von Fiesch, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Numero di pubblicazione: HR02-1004956625, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Aletsch Pro Tectis AG, in Riederalp, CHE-393.514.009, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 03.12.2012, S.0, Publ. 6956508).
Domizil neu:
c/o Diether Demont, Unesco Promenade 8, 3987 Riederalp.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gutzwiller, Daniel Christian, von Therwil, in Brig (Brig-Glis), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gutzwiller, Daniel];
Cathrein, Andreas, genannt Andreas, von Brig-Glis, in Mörel (Mörel-Filet), Vizepräsident, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Cathrein, Beat Andreas, genannt Andreas, von Brig-Glis, Fiesch und Niedergesteln];
Demont, Diether Albert, von Ried-Brig, in Ried-Brig, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Demont, Diether];
Holub, Marc Peter, von Fiesch, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Holub, Marc].
Numero di pubblicazione: 6956508, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Aletsch Pro Tectis AG, in Ried-Brig, CH-600.3.015.088-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 10.08.2012, S. 0, Publ. 6805978).
Statutenänderung:
24.11.2012.
Sitz neu:
Riederalp.
Domizil neu:
c/o Diether Demont, Hüserhüüs, 3987 Riederalp.
Zweck neu:
Erwerb, Erstellung, Verwaltung und Verkauf von Immobilien. Kann Rechte, Lizenzen und Patente erwerben, veräussern und vermitteln. Kann Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen.
Aktien neu:
32'000 Namenaktien zu CHF 2.50 und 40'000 Namenaktien zu CHF 0.50. [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 10.00]. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cathrein, Beat Andreas, genannt Andreas, von Brig-Glis, Fiesch und Niedergesteln, in Mörel (Mörel-Filet), Vizepräsident und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Cathrein, Andreas, Vizepräsident und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Demont, Diether, von Ried-Brig, in Ried-Brig, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gutzwiller, Daniel, von Therwil, in Brig-Glis, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Holub, Marc, von Fiesch, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.