Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Agfa Graphics Switzerland AG in Liquidation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
13.05.1953
Cancellazione dal registro delle imprese
07.07.2014
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Dübendorf
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.900.529-3
IDI/IVA
CHE-101.015.536
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Herstellung, Ein- und Ausfuhr, Einkauf und Vertrieb sowie Reparatur von Produkten und Geräten für die Aufnahme und Wiedergabe von Bild, Ton und Signalen sowie von feinmechanischen, optischen, physikalischen und elektrotechnischen Geräten, usw.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | Zürich | <2004 | 06.07.2014 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Agfa Graphics Switzerland AG
- Agfa-Gevaert AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Agfa Graphics Switzerland AG in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1596323, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Agfa Graphics Switzerland AG in Liquidation, in Dübendorf, CHE-101.015.536, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 10.06.2013, Publ. 7220876). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 7220876, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Agfa Graphics Switzerland AG, in Dübendorf, CH-020.3.900.529-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2013, Publ. 7152788).
Firma neu:
Agfa Graphics Switzerland AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.05.2013 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vehreschild, Marina, deutsche Staatsangehörige, in Leverkusen (DE), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seeholzer, Sonja, von Gontenschwil, in Volketswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Fässler, Urs, von Zürich und Unteriberg, in Dübendorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Grauf, René, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Dürig, Christoph, von Ostermundigen, in Baden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Koller, Stephan, von Thalwil, in Thalwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dehing, Frederik, belgischer Staatsangehöriger, in Kampenhout (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moser, Johannes, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rogger, Moritz, von Luzern, in Adligenswil, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Langnau am Albis, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 7152788, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Agfa Graphics Switzerland AG, in Dübendorf, CH-020.3.900.529-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2011, Publ. 6174334).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bosshard, Hans Peter, von Pfäffikon, in Hittnau, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Johannes, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG].