Informazioni su Aetius AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Aetius AG
- Aetius AG da Kreuzlingen opera nel ramo «Compravendita di immobili propri» ed è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Aetius AG fondata il 20.07.2009 è composta da una persona.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 27.04.2021.
- L’azienda Aetius AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-114.972.312.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.07.2009
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Kreuzlingen
Ufficio del registro di commercio
TG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.034.066-7
IDI/IVA
CHE-114.972.312
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Verwaltung von Immobilien im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann Patente und Lizenzen erwerben sowie im übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Aetius AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005161262, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Aetius AG, in Kreuzlingen, CHE-114.972.312, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 04.11.2016, S.0, Publ. 3144899).
Statutenänderung:
06.04.2021.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im Publikationsorgan oder, sofern Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas Anderes vorschreibt, durch schriftliche Mitteilung. In diesem Falle kann die Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt unterbleiben. Als schriftliche Mitteilung bzw. Zustimmung gilt eine Mitteilung oder Zustimmung per Brief, Telefax oder E-Mail.
Numero di pubblicazione: 3144899, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Aetius AG, bisher in Zürich, CHE-114.972.312, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2009, S. 29, Publ. 5158136).
Gründungsstatuten:
13.07.2009.
Statutenänderung:
21.10.2016.
Sitz neu:
Kreuzlingen.
Domizil neu:
Alpstrasse 46, 8280 Kreuzlingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fritschi, Marc, von Horgen, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jahn, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3144425, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Aetius AG, in Zürich, CHE-114.972.312, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2009, S. 29, Publ. 5158136). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Kreuzlingen im Handelsregister des Kantons Thurgau eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.