Indirizzo
Chemin du Pré-du-Crêt 42
1647 Corbières
Informazioni su A. Clément SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu A. Clément SA
- A. Clément SA ha sede a Corbières, è attiva e opera nel ramo «Compravendita di immobili propri».
- La dirigenza è composta di una persona.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 01.07.2024. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’azienda A. Clément SA è iscritta con l’IDI CHE-113.204.759.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
11.10.2006
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Corbières
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.3.536.432-7
IDI/IVA
CHE-113.204.759
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but: l'achat, la détention, la vente et la gestion de biens immobiliers. La société peut exercer toute activité financière, commerciale, industrielle, mobilière ou immobilière, en rapport direct ou indirect avec son but ou propre à en favoriser la réalisation, conclure des contrats qui sont de nature à développer ses activités ou qui s'y rapportent directement ou indirectement, recevoir des produits que cela soit sous forme d'intérêts, commissions et dividendes, créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger, prendre des participations, acquérir ou créer des entreprises identiques ou analogues, participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but. Elle peut effectuer ces opérations aussi bien pour son compte que pour le compte d'autrui. Elle peut accorder des prêts et constituer des garanties en faveur de toute personne, notamment de ses actionnaires et administrateurs.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Cuennet Sàrl | Bulle | 22.02.2010 | 16.08.2015 | |
Fiduciaire Michel et David Cuennet | Bulle | 17.10.2006 | 21.02.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Syneltec SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: A. Clément SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006071446, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Syneltec SA, à Bulle, CHE-113.204.759 (FOSC du 17.08.2015, p. 0/2324457).
Nouvelle raison sociale:
A. Clément SA. Siège transféré à Corbières.
Nouvelle adresse:
Chemin du Pré-du-Crêt 42, 1647 Corbières.
Nouveau but:
la société a pour but: l'achat, la détention, la vente et la gestion de biens immobiliers. La société peut exercer toute activité financière, commerciale, industrielle, mobilière ou immobilière, en rapport direct ou indirect avec son but ou propre à en favoriser la réalisation, conclure des contrats qui sont de nature à développer ses activités ou qui s'y rapportent directement ou indirectement, recevoir des produits que cela soit sous forme d'intérêts, commissions et dividendes, créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger, prendre des participations, acquérir ou créer des entreprises identiques ou analogues, participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but. Elle peut effectuer ces opérations aussi bien pour son compte que pour le compte d'autrui. Elle peut accorder des prêts et constituer des garanties en faveur de toute personne, notamment de ses actionnaires et administrateurs.
Communication aux actionnaires:
par écrit ou par courriel. Statuts modifiés le 29.04.2024.
Personne radiée:
Clément Charly, administrateur, signature individuelle.
Nouvelle personne inscrite:
Clément Alain, de Bois-d'Amont, à Corbières, administrateur, signature individuelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.