Informazioni su 19:4 Architects AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu 19:4 Architects AG
- 19:4 Architects AG ha sede a Zürich ed è attiva. Essa opera nel ramo «Uffici di architettura e ingegneria».
- La dirigenza dell’azienda 19:4 Architects AG fondata il 07.08.2015 è composta da 2 persone.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 08.05.2023. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’IDI segnalata è CHE-295.656.855.
- Aziende con l’indirizzo uguale a 19:4 Architects AG: Altaris Partners AG, Chenor AG, Delicious ZH GmbH.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
07.08.2015
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.042.309-6
IDI/IVA
CHE-295.656.855
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen namentlich auf dem Gebiet der Architektur, des Bauwesens und des Gebäudedesigns. Die Gesellschaft kann sodann Finanzierungen, Garantien und Bürgschaften für verbundene Personen und Unternehmen sowie Dritten eingehen und dazu Vermögenswerte erwerben, belasten und verpfänden. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Lizenzen und Franchisen vergeben sowie im In- und Ausland Vermögenswerte erwerben, verwalten und verwerten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- 19:4 Architects SA
- 19:4 Architects Ltd
- Suyabatmaz Demirel Architecture SA
- Suyabatmaz Demirel Architecture Ltd
- Suyabatmaz Demirel Architektur AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: 19:4 Architects AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005740087, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
19:4 Architects AG, in Zürich, CHE-295.656.855, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 03.04.2023, Publ. 1005715018).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suyabatmaz, Murat Arif, österreichischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005715018, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
19:4 Architects AG, in Zürich, CHE-295.656.855, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 21.08.2020, Publ. 1004961977).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnold, Peter B., von Zug, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keyman, Ziya Melih, von Rüschlikon, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004961977, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
19:4 Architects AG, in Zürich, CHE-295.656.855, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2018, Publ. 4076331).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suyabatmaz, Murat Arif, österreichischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Istanbul (TR), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Demirel, Hakan, türkischer Staatsangehöriger, in Istanbul (TR), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keyman, Ziya Melih, von Rüschlikon, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rüschlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.