Renseignements sur Thomas Zwahlen
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Thomas Zwahlen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004892858, Registre du commerce Argovie, (400)
Walker Architekten AG, in Brugg, CHE-103.108.723, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2019, Publ. 1004664018).
Statutenänderung:
07.05.2020.
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 07.05.2020 Aktiven von CHF 882'420.58 und Passiven von CHF 782'420.58 (Fremdkapital) auf die Walker Architekten AG, in Brugg (CHE-194.964.259).
Gegenleistung:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
Benvenuto Holding AG.
Zweck neu:
Halten von Beteiligungen an Unternehmen aller Art;
kann Wertpapiere erwerben und veräussern, Finanzgeschäfte aller Art durchführen, insbesondere Darlehen gewähren, Kennzeichen-, Urheber-, Design- und Patentrechte, Handelsmarken, technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen, Grundstücke erwerben, halten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder elektronische Post rechtsgültig an die letzte der Gesellschaft gemeldete Adresse. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 07.05.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meng und Partner Revisions AG (CHE-103.371.568), in Baden, Revisionsstelle;
Biolley, Roland, von Hauterive, in Windisch, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hüsler, Andreas, von Egerkingen, in Windisch, mit Kollektivprokura zu zweien;
Steinegger, André, von Lachen, in Aarau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zwahlen, Thomas, von Wahlern, in Oberrohrdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 2185273, Registre du commerce Argovie, (400)
Walker Architekten AG, in Brugg, CHE-103.108.723, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2013, Publ. 1071803).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zwahlen, Thomas, von Wahlern, in Oberrohrdorf, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Umiken].
Numéro de publication: 6639112, Registre du commerce Argovie, (400)
Walker Architekten AG, in Brugg, CH-400.3.020.574-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 26.04.2010, S. 3, Publ. 5601608).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinegger, André, von Lachen, in Aarau, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zwahlen, Thomas, von Wahlern, in Umiken, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: von Wahlern, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hüsler, Andreas, von Egerkingen, in Windisch, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Biolley, Roland, von Hauterive, in Windisch, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Walker-Huser, Gabriela Anita, von Bitsch, Ried-Mörel und Wettingen, in Habsburg, mit Kollektivprokura zu zweien.