Renseignements sur Thomas Zwahlen
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Thomas Zwahlen
Participations
Dernières notifications FOSC pour Thomas Zwahlen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004770760, Registre du commerce Zurich, (20)
Inspirata (Europe) AG, in Zürich, CHE-375.241.084, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2019, Publ. 1004636333).
Statutenänderung:
21.11.2019.
Sitz neu:
Uster.
Domizil neu:
Bankstrasse 4, 8610 Uster.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zwahlen, Thomas, von Rüschegg, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gillen, Michael, amerikanischer Staatsangehöriger, in Tampa / FL (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ochsner, Katharina, von Zürich, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR01-1004636333, Registre du commerce Zurich, (20)
Inspirata (Europe) AG (Inspirata (Europe) SA) (Inspirata (Europe) Ltd), in Zürich, CHE-375.241.084, Gessnerallee 38, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
14.05.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Anbieten von Dienstleistungen in den Bereichen digitale Pathologie, Krebsinformatik und gesundheitsspezifische Informationstechnologieplattformen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Patente, Marken, Lizenzen, Herstellungsverfahren und Immaterialgüterrechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Briefe, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 14.05.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Sanan, Satish Kumar, amerikanischer Staatsangehöriger, in Tampa / FL (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zwahlen, Thomas, von Rüschegg, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004543655, Registre du commerce Zurich, (20)
indema AG, in Zollikon, CHE-450.507.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2017, Publ. 3769079).
Statutenänderung:
10.01.2019.
Firma neu:
Indema AG.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Gessnerallee 38, 8001 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zwahlen, Thomas, von Rüschegg, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hitz, Anna, von Untersiggenthal, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leonhard, Andreas Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Kaisten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aeberli, Nicole, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.