Renseignements sur Robert Zuro
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Robert Zuro
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3020123, Registre du commerce Zurich, (20)
HALFEN Swiss AG, in Wallisellen, CHE-105.932.489, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 19.10.2015, Publ. 2431821).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zuro, Robert, von Agno, in Cham, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5401268, Registre du commerce Zoug, (170)
Peikko Schweiz AG, in Cham, CH-170.3.033.165-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2009, S. 27, Publ. 5052038).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zuro, Robert, von Agno, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Schabrun, Gregor, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Villars-sur-Glâne, Prokurist, mit Einzelprokura.
Numéro de publication: 5038290, Registre du commerce Zoug, (170)
Peikko Schweiz AG, in Zug, CH-170.3.033.165-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 24.02.2009, S. 23, Publ. 4895778).
Statutenänderung:
13.05.2009.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
Gewerbestrasse 6, 6330 Cham.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Randegger, Robert, von Uetikon am See, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zuro, Robert, von Agno, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.