Renseignements sur Armand Boniface Zufferey
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Armand Boniface Zufferey
Numéro de publication: HR02-1006013744, Registre du commerce Valais, (626)
Zéphyr Immobilier Sàrl, à Sierre, CHE-472.906.226, société à responsabilité limitée (No. FOSC 216 du 07.11.2022, Publ. 1005598803).
Nouvelle adresse:
Ancienne Route de Salquenen 90, 3960 Sierre.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Zufferey, Armand Boniface, de Anniviers, à Sierre, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 15 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Zufferey, Alain, de Anniviers, à Monthey, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 15 parts sociales de CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 2544107, Registre du commerce Valais, (626)
Zéphyr Immobilier Sàrl, à Sierre, CHE-472.906.226, société à responsabilité limitée (No. FOSC 35 du 20.02.2013, Publ. 7073220).
Inscription ou modification de personne(s):
Zufferey, Armand Boniface, de Anniviers, à Sierre, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 15 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: avec 30 parts sociales de CHF 1'000.00];
Berclaz, Alain, de Mollens VS, à Veyras, associé, sans droit de signature, pour 15 parts sociales de CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 7073220, Registre du commerce Valais, (626)
Zéphyr Immobilier Sàrl, à Veyras, CH-626.4.014.722-2, société à responsabilité limitée (No. FOSC 13 du 21.01.2013, p. 0, Publ. 7025178).
Modification des statuts:
30.01.2013.
Nouveau siège:
Sierre.
Nouvelle adresse:
c/o Armand Zufferey, Ancienne Route de Salquenen 90, 3960 Sierre.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Berclaz, Alain Gérard, de Mollens VS, à Veyras, associé, sans droit de signature, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00;
Berclaz, Florian Roger, de Mollens VS, à Veyras, associé, sans droit de signature, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Zufferey, Armand Boniface, de Anniviers, à Sierre, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 30 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: avec 10 parts sociale de CHF 1'000.00].