Renseignements sur Lev Zürcher
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Lev Zürcher
Numéro de publication: 5524622, Registre du commerce Valais, (621)
LEVITAIR S.à.r.l., à Monthey, CH-621.4.002.230-3, société à responsabilité limitée (FOSC no 110 du 11.06.2009, p. 29, publ. 5063000).
Modification des statuts:
23.02.2010.
Nouvelle raison sociale:
ORIONWAY Sàrl.
Nouveau but:
organisation de transports aériens et toutes opérations convergentes y compris la formation théorique et pratique de personnel aéronautique;
prestation de services de comptabilité, études, plans de viabilité et évaluation d'entreprises;
application et formation dans des méthodes psychologiques appliquées aux ressources humaines et thérapie (cf statuts). [biffé: capital social entièrement libéré].
Personne et signature radiée:
Zürcher, Lev, de Rüderswil, à Bevaix, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 10'000.--.
Inscription ou modification de personne:
Jakob, Jean-Marc, de Ollon, à Madrid (E), associé et gérant, avec signature individuelle, pour 2 parts sociales de CHF 10'000.-- [précédemment: pour une part sociale de CHF 10'000.--].
Numéro de publication: 4041442, Registre du commerce Valais
Présence-distribution S.à.r.l., à Monthey, CH-621.4.002.230-3, prestation de services en comptabilité, étude, consulting, etc... (FOSC no 223 du 16.11.2001, p. 9041).
Modification des statuts:
17.07.2007.
Nouvelle raison sociale:
LEVITAIR S.à.r.l..
Nouveau but:
prestations de services en comptabilité, étude, consulting;
organisation de transports aériens et toutes opérations convergentes au trafic par avion (location de pilote(s) en freelance, etc.);
conception et fabrication de chronographes destinés à l'industrie;
participation à d'autres entreprises;
toute activité convergente à ses buts.
Inscription ou modification de personnes:
Jakob, Jean-Pierre, de Ollon, à Les Giettes (Monthey), associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 1'000.-- [précédemment: pour une part sociale de CHF 21'000.--];
Jakob, Jean-Marc, de Ollon, à Madrid (E), associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 10'000.--;
Zürcher, Lev, de Rüderswil, à Bevaix, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 10'000.--.