Renseignements sur Dr. Nicole Gerda Zürcher Fausch
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dr. Nicole Gerda Zürcher Fausch
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005102124, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Stiftung Bernegg, in St. Gallen, CHE-110.297.581, Stiftung (SHAB Nr. 75 vom 17.04.2019, Publ. 1004612815).
Aufsichtsbehörde neu:
Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (CHE-113.698.580), in St. Gallen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gloor-Zigerlig, Maria, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zürcher Fausch, Dr. Nicole Gerda, von Seewis im Prättigau, in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kobler, Liliane, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung. [Anpassung der UID der Aufsichtsbehörde aufgrund geänderter Eintragungsvorschrift].
Numéro de publication: 3302085, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Stiftung Bernegg, in St. Gallen, CHE-110.297.581, Stiftung (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2015, Publ. 2568227).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wild-Ackermann, Vreni, von Wattwil, in St. Gallen, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Resegatti, Renato Angelo, von Pura, in St. Gallen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hensel, Dr. Johannes, von Widnau, in St. Gallen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Zürcher Fausch, Dr. Nicole Gerda, von Seewis im Prättigau, in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsidentin des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baumann, Ursula, von Volken, in Herisau, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2114529, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Berichtigung des im SHAB Nr. 70 vom 14.04.2015, S. 1, publizierten TR-Eintrags Nr. 3'266 vom 09.04.2015Stiftung Bernegg, in St. Gallen, CHE-110.297.581, Stiftung (SHAB Nr. 70 vom 14.04.2015, Publ. 2095453).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zürcher Fausch, Dr. Nicole Gerda, von Seewis im Prättigau, in St. Gallen, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Zürcher-Fausch, Dr. Nicole Gerda, von Seewis im Prättigau und Wolfhalden]. .