Renseignements sur Jacqueline Zünd
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Jacqueline Zünd
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2967981, Registre du commerce Zurich, (20)
Formsign AG, bisher in Zug, CHE-109.661.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2014, Publ. 1882099).
Gründungsstatuten:
12.08.2002.
Statutenänderung:
08.07.2016.
Sitz neu:
Horgen.
Domizil neu:
Tödistrasse 51, 8810 Horgen.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft besteht in der Produktion, des Vertriebes und des Verkaufs von Waren aller Art, insbesondere im Bereich Geschenke im schweizerischen Handel. Die Gesellschaft kann Patente, Lizenzen und Herstellungsverfahren erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten, mit Waren und Erzeugnissen aller Art handeln, jegliche Art von Geschäften finanzieren und fördern, Grundstücke erwerben und veräussern und andere Geschäfte tätigen, soweit dies zur Erreichung ihres Zweckes notwendig oder nützlich ist. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen und Agenturen errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (inkl. E-Mail oder Telefax) an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stadler, Martin, von Aadorf, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Blattmann, Albert, von Oberägeri, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kiewra Tanner, Tomás, tschechischer Staatsangehöriger, in Cham, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zünd, Jacqueline, von Hitzkirch, in Stansstad, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stadler-Studer, Carmen, von Aadorf und Aarwangen, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Alta Group AG (CHE-104.892.752), in Zug, Revisionsstelle [bisher: Alta Group AG (CH-170.3.022.464-2)].
Numéro de publication: 5876660, Registre du commerce Zoug, (170)
Formsign AG, in Zug, CH-170.3.025.742-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2007, S. 15, Publ. 4163464).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Controlla Revisions AG, in Frauenfeld, Revisionsstelle;
Niedermann, Sabina, von Bütschwil, in Küsnacht ZH, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stadler, Martin, von Aadorf, in Oberwil bei Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sutter, Christoph, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zünd, Jacqueline, von Hitzkirch, in Obbürgen , Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alta Group AG (CH-170.3.022.464-2), in Zug, Revisionsstelle.