Renseignements sur Stefan Zuber
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Stefan Zuber
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1256523, Registre du commerce Zurich, (20)
Das Kollektiv für audiovisuelle Werke GmbH, in Zürich, CHE-112.445.214, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2011, Publ. 6447192).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zuber, Stefan, von Spiez, in Bern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 31 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Marti, Min Li, von Zürich, in Zürich, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Delaquis, Philip, von Rechthalten, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 174 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 6685504, Registre du commerce Zurich, (20)
Little Monster GmbH, in Zürich, CH-020.4.035.474-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2011, S. 0, Publ. 6397204).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Delaquis, Philip, von Rechthalten, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00;
Marti, Min Li, von Zürich, in Zürich, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00;
Zuber, Stefan, von Spiez, in Bern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burri, Josef, von Schwarzenberg und Langnau am Albis, in Langnau am Albis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00.
Numéro de publication: 5165998, Registre du commerce Zurich, (20)
DAS KOLLEKTIV FÜR AUDIOVISUELLE WERKE GmbH, in Zürich, CH-020.4.031.403-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2005, S. 18, Publ. 2939566).
Statutenänderung:
25.02.2009.
Firma neu:
Das Kollektiv für audiovisuelle Werke GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Finanzierung, die Herstellung und den Vertrieb von audiovisuellen Produkten aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Anteilbuch eingetragenen Gesellschafter. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 24.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Delaquis, Philip, von Rechthalten, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 148 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00];
Marti, Min Li, von Zürich, in Zürich, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 31 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00];
Zuber, Stefan, von Spiez, in Bern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 31 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00].