Renseignements sur Rolf Zibung
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Rolf Zibung
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1347419, Registre du commerce Lucerne, (100)
Jaya Yoga GmbH, in Root, CHE-114.803.721, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 178 vom 13.09.2012, Publ. 6847876).
Statutenänderung:
31.01.2014.
Firma neu:
BusinessYogaCenter GmbH.
Domizil neu:
D4 Platz 8, 6039 Root D4.
Zweck neu:
Betrieb eines Yogastudios;
Anbietung von Trainingsstunden und -programmen;
Entwicklung und Vermarktung von Produkten sowie Beratung in den Bereichen Fitness, Wellness, Lifestyle und Work Life Balance wie auch deren Durchführung von Events, Schulung und Seminaren;
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Patenten und Lizenzen sowie Liegenschaften;
Beteiligungen. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Martina, deutsche Staatsangehörige, in Oberdorf NW, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Jost, Manuela, von Langnau im Emmental und Würenlos, in Luzern, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haas, Markus, von Horw, in Horw, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Noetzli, Marlis, von Zürich, in Rain, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Zibung, Rolf, von Hergiswil NW, in Rain, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 3696788, Registre du commerce Zurich, (20)
Fidelity Treuhand und Verwaltungs AG, in Zürich, CH-020.3.908.837-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2005, S. 13, Publ. 2861974).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zibung, Rolf, von Hergiswil NW, in Rain, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zibung, Marc, von Hergiswil NW, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2643894, Registre du commerce Nidwald, (150)
Transfer Plus AG, in Stansstad, CH-150.3.000.898-0, Tätigkeiten in den Bereichen Markt-, Kommunikations- und Sozialforschung usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 10.07.2003, S. 9, Publ. 1074592).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zibung, Rolf, von Hergiswil NW, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zbinden, Marcel, von Zumholz, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien.