Renseignements sur Anton Zenklusen
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Anton Zenklusen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5331532, Registre du commerce Valais, (600)
Zenklusen Anton GmbH, in Brig-Glis, CH-600.4.009.230-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 117 vom 23.06.2003, S. 19, Publ. 1047172).
Statutenänderung:
29.09.2009.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 29.09.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zenklusen, Anton, von Ried-Brig, in Brig-Glis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 20'000.--].
Numéro de publication: 1047172, Registre du commerce Valais
Zenklusen Anton GmbH, in Brig-Glis, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 245 vom 16.12.1999, S. 8532).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zenklusen, Philipp, von Ried-Brig, in Brig-Glis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zenklusen, Anton, von Ried-Brig, in Brig-Glis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.--].
Registre du commerce Valais
Naturstein AG, in Brig-Glis, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 12.04.1999, S. 2347).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zenklusen, Anton, von Ried-Brig, in Brig (Brig-Glis), einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zenklusen-Meyenberg, Olga, von Ried-Brig, in Brig-Glis, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gasser-Zenklusen, Ruth, von Ried-Brig, Alpnach Dorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.