Renseignements sur Andreas Zenger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Andreas Zenger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004705921, Registre du commerce Berne, (36)
Ritschard-Welker-Stiftung, in Unterseen, CHE-109.453.325, Stiftung (SHAB Nr. 152 vom 10.08.2015, S.0, Publ. 2313323).
Domizil neu:
c/o Andreas Zenger, Bohnerenstrasse 1, 3800 Unterseen.
Weitere Adressen:
[gestrichen: c/o Urs Ritschard, Einschlagstrasse 40, 3065 Bolligen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zenger, Andreas, von Habkern, in Unterseen, Mitglied des Stiftungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3668979, Registre du commerce Berne, (36)
AG für touristische Anlagen Brienzwiler, in Brienzwiler, CHE-100.468.467, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 19.02.2010, Publ. 5503846).
Statutenänderung:
20.07.2017.
Firma neu:
AG für touristische Anlagen BO.
Sitz neu:
Unterseen.
Domizil neu:
Seestrasse 201, 3800 Unterseen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Erschliessung, die bauliche Ausgestaltung sowie die Nutzung von Grundstücken im Interesse des Tourismus. Sie kann solche Grundstücke selber bewirtschaften oder Mietern bzw. Pächtern zur touristischen Nutzung überlassen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, andere Unternehmungen erwerben oder sich an solchen beteiligen, Grundstücke mit anderer Zweckbestimmung erwerben, verwalten, belasten und veräussern und alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritschard, Jürgen, von Interlaken, in Unterseen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ritschard-Jöhr, Urs, von Interlaken, in Bolligen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Zenger, Andreas, von Habkern, in Unterseen, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zenger, Nicolas, von Habkern, in Unterseen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zenger, Evelyne, von Habkern, in Unterseen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 2273297, Registre du commerce Berne, (36)
NEUHAUS MANOR FARM AG, in Unterseen, CHE-105.795.011, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2011, Publ. 6394830).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gossweiler, Urs, von Neftenbach, in Brienz BE, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zenger, Andreas, von Habkern, in Unterseen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Interlaken];
Ritschard, Manuel, von Interlaken, in Dotnacht (Kemmental), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kreuzlingen];
Scheller & Partner AG (CHE-108.328.551), in Interlaken, Revisionsstelle [bisher: Scheller & Partner AG (CH-092.3.007.428-6), in ].