Renseignements sur Lydia Annagret Zeller-Gwerder
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Lydia Annagret Zeller-Gwerder
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005534685, Registre du commerce Berne, (36)
Golden Ei GmbH, in Saanen, CHE-101.228.641, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2011, S.0, Publ. 6078420).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rieder-Brunner, Reto Matthias, von Lenk und St. Stephan, in Lenk im Simmental (Lenk), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zeller-Gwerder, Lydia, von Zweisimmen und Schwyz, in Grund b. Gstaad (Saanen), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 24'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6078420, Registre du commerce Berne, (36)
Golden Ei GmbH, in Saanen, CH-092.4.014.508-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 186 vom 24.09.2004, S. 3, Publ. 2464764).
Statutenänderung:
03.03.2011.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung von Nutztierbetrieben, insbesondere von Hühnerfarmen und die Vermarktung und Verarbeitung deren Produkte wie Fleisch, Eier und Eierprodukte. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und sich bei anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 03.03.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Der Hinweis betreffend der Liberierung des Stammkapitals wird gestrichen, da nicht zur Eintragung gehörend. Die Mitteilungen werden gestrichen, da in der falschen Rubrik eingetragen] [gestrichen: Liberierung Stammkapital: CHF 40'000.--.
Mitteilungen an Gesellschafter:
schriftlich].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rieder, Gottfried, von Lenk und St. Stephan, in Lenk, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zeller-Gwerder, Lydia, von Zweisimmen und Schwyz, in Grund bei Gstaad (Saanen), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 24'000.00 [bisher:in Grund bei Gstaad (Saanen), Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rieder-Brunner, Reto Matthias, von Lenk und St. Stephan, in Lenk, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00.
Numéro de publication: 2464764, Registre du commerce Berne, (36)
Golden Ei GmbH, in Saanen, CH-092.4.014.508-3, Nutztierbetriebe, insbesondere Hühnerfarmen etc. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 217 vom 07.11.2000, S. 7559).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zeller, Jakob, von Zweisimmen, in Grund bei Gstaad (Saanen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 24'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rieder, Gottfried, von Lenk und St. Stephan, in Lenk, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.-- [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bieri, Karl, von Schangnau, in St. Stephan, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.-- [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Zeller-Gwerder, Lydia, von Zweisimmen und Schwyz, in Grund bei Gstaad (Saanen), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 24'000.--.