Renseignements sur Andreas Zehnder
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Andreas Zehnder
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004874030, Registre du commerce Zurich, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 44 vom 04.03.2020 publizierten TR-Eintrag Nr. 9050 vom 28.02.2020 Axensis AG, in Aesch (ZH), CHE-110.158.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 04.03.2020, Publ. 1004844070).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zehnder, Andreas, von Suhr, in Bellikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2534567, Registre du commerce Argovie, (400)
Axensis AG, bisher in Dietikon, CHE-110.158.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 13.05.2015).
Statutenänderung:
26.11.2015.
Sitz neu:
Bremgarten (AG).
Domizil neu:
Obertorplatz 7, 5620 Bremgarten AG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüber, Michael, von Baden, in Aesch (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Uitikon];
Zehnder, Andreas, von Suhr, in Bellikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2114942, Registre du commerce Zurich, (20)
Axensis AG, bisher in Bellikon, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 31.07.2003, S. 1, Publ. 1110772).
Gründungsstatuten:
17.07.2003.
Statutenänderung:
29.01.2004.
Sitz neu:
Dietikon.
Domizil neu:
Löwenstrasse 17, 8953 Dietikon.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Realisierung von Informatikprojekten sowie weitere Dienstleistungen im Informatikbereich. Die Gesellschaft kann alle Massnahmen ergreifen und Geschäfte tätigen, die geeignet sind, ihren Zweck zu fördern. Sie kann Zweigniederlassungen errichten und sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmungen beteiligen sowie Immobilien im In- und Ausland erwerben und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.
Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im Publikationsorgan oder an die letzte der Gesellschaft bekannt gegebene Adresse durch eingeschriebenen Brief oder gegen Empfangsbestätigung.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zehnder, Andreas, von Suhr, in Bellikon, Präsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Lüber, Michael, von Baden, in Uitikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Albert Müller, dipl. Wirtschaftsprüfer, dipl. Buchhalter/Controller, in Baden, Revisionsstelle [wie bisher].