Renseignements sur Silvana Zabel
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Silvana Zabel
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6655400, Registre du commerce Zurich, (20)
Fallwiesen Immobilien AG, in Opfikon, CH-020.3.024.963-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2007, S. 26, Publ. 4219104).
Statutenänderung:
29.03.2012.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o Bellerive Financial Services AG, Leutschenbachstrasse 45, 8050 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf und Verkauf, die Vermittlung, Finanzierung, Verwaltung und Projektierung von Immobilien;
kann sich an gleichen oder verwandten Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, überbauen, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 23.04.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zabel, Silvana, deutsche Staatsangehörige, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
CAPIT Treuhand- und Revisionsgesellschaft GmbH, in Urdorf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Kurt, von Uster, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3915810, Registre du commerce Zurich, (20)
Fallwiesen Immobilien AG, in Opfikon, CH-020.3.024.963-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 18.05.2005, S. 18, Publ. 2840344).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cazaneuve, Claude, französischer Staatsangehöriger, in Gambaiseuil (FR), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jeanrenaud, Yves, von Carouge GE, in Troinex, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Dr. Martin, von Rothrist, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zabel, Silvana, deutsche Staatsangehörige, in Erlenbach ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift.