Renseignements sur Tah-Ray Yui
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Tah-Ray Yui
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005958337, Registre du commerce Berne, (36)
Délégation de Taiwan, République de Chine, à Bern, CHE-104.114.643, association (No. FOSC 168 du 02.09.2019, Publ. 1004706808).
Modification des statuts:
19.11.2018. 09.12.2022.
Nouveau nom:
Délégation de Taïwan, République de Chine.
Nouveau but:
Le but de la Délégation est de promouvoir des relations amicales, économiques, culturelles et touristiques entre la Suisse et la République de Chine (Taïwan), de même notamment que de favoriser l'ouverture, pour l'industrie et le commerce helvétiques et chinois, de nouveaux débouchés. Afin d'atteindre son but, la Délégation pourra exercer une industrie sous la forme commerciale (art. 61, al. 2, CCS), notamment par l'ouverture d'un ou plusieurs offices d'information.
Nouvelles ressources:
Moyens: aucune.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Frick, Bruno, von Oberbüren, in Einsiedeln, président du comité, avec Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vizepräsidenten oder der Direktorin;
Yang, Shih-Mei, taiwanische Staatsangehörige, in Bern, membre du comité, directrice, avec Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Sekretär;
Berberat, Didier, von Basse-Allaine, in La Chaux-de-Fonds, membre, sans droit de signature;
Chiou, Guan-Yau, genannt Auguste, von Lausanne, in Lutry, membre, sans droit de signature;
Yui, Tah-Ray, taiwanischer Staatsangehöriger, in Genf, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Reimann, Lukas, de Oberhof, à Wil SG, président du comité, avec signature collective à deux le vice-président du comité ou le directeur;
Huang, David W.F. Dr., ressortissant taïwanais, à Muri b. Bern (Muri bei Bern), vice-président du comité, avec signature collective à deux avec le président du comité et le directeur [précédemment: vice-président du comité, avec Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Sekretär];
Barman, Jean-Paul, de Vérossaz et Lausanne, à Paudex, membre et secrétaire du comité, avec signature collective à deux avec le vice-président du comité ou le directeur [précédemment: à Pully, membre et secrétaire du comité, avec Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vizepräsidenten oder der Direktorin];
Cheng, Wei, dit Alexandre, ressortissant taïwanais, à Bern, membre du comité, directeur, avec signature collective à deux avec le président du comité ou le secrétaire du comité. Les inscriptions au registre du commerce ont été traduites et sont opérées nouvellement en langue française.
Numéro de publication: 7153740, Registre du commerce Berne, (36)
Délégation de Taiwan, République de Chine, in Bern, CH-035.6.017.605-0, Verein (SHAB Nr. 214 vom 04.11.2009, S. 4, Publ. 5325370).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Jean, von Trimbach, in Neuchâtel, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Hsieh, Fadah, taiwanischer Staatsangehöriger, in Muri bei Bern, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frick, Bruno, von Oberbüren, in Einsiedeln, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied];
Cassis, Ignazio Dr., von Sessa, in Montagnola (Collina d'Oro), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berberat, Didier, von Basse-Allaine, in La Chaux-de-Fonds, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Chiou, Guan-Yau, genannt Auguste, von Lausanne, in Lutry, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Yui, Tah-Ray, taiwanischer Staatsangehöriger, in Genf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Chang, Wen-Liang, genannt Paul W.L., taiwanischer Staatsangehöriger, in Muri bei Bern, Mitglied und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.