Renseignements sur Walter Wyss
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Walter Wyss
Participations
Dernières notifications FOSC pour Walter Wyss
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004718269, Registre du commerce Zurich, (20)
Admotec Precision AG, in Zürich, CHE-101.503.445, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 12.02.2016, S.0, Publ. 2662999).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, Patric, von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Walter, von Herzogenbuchsee, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Carocci, Fabio, italienischer Staatsangehöriger, in Schübelbach, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2397796, Registre du commerce Zurich, (20)
Admotec Precision AG, bisher in Herrliberg, CH-020.3.916.525-7, Projektierung und Realisierung sowie Entwicklung, Produktion und Handel von und mit Anlagen der Mess- und Antriebstechnik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2002, S. 20, Publ. 386132).
Statutenänderung:
27.07.2004.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Kartausstrasse 3, 8008 Zürich.
Postadresse neu:
Die Postadresse ist aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Walter, von Herzogenbuchsee, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Herrliberg];
Wyss, Ingrid, von Herzogenbuchsee, in Zürich, mit Einzelunterschrift [bisher: in Herrliberg].
Numéro de publication: 2028198, Registre du commerce Zurich, (20)
Ormec Systems Corp., Rochester (New York, USA), Zweigniederlassung Zürich, in Zürich, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 14 vom 22.01.1998, S. 479).
mit Hauptsitz in:
Rochester (New York, USA).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss, Walter, von Herzogenbuchsee, in Herrliberg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.