Renseignements sur Stéphane Wyss
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Stéphane Wyss
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004485378, Registre du commerce Zurich, (20)
Campus für Christus Schweiz, in Zürich, CHE-106.038.504, Verein (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2018, Publ. 4347291).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Langhans, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Saalfelden (AT), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Stéphane, von Romanel-sur-Lausanne, in Lausanne, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3756397, Registre du commerce Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 42 vom 01.03.2017 publizierten TR-Eintrags Nr. 7'561 vom 24.02.2017 Campus für Christus Schweiz, in Zürich, CHE-106.038.504, Verein (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2017, Publ. 3675343).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rapold, Manuel, von Zürich, in Buchillon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: von Romanel-sur-Lausanne, in Lausanne];
Wyss, Stéphane, von Romanel-sur-Lausanne, in Lausanne, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: von Zürich, in Buchillon].