Renseignements sur Roger Wüst-Heinzen
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Roger Wüst-Heinzen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6944848, Registre du commerce Argovie, (400)
RWT Round World Tours GmbH, in Lupfig, CHE-108.196.396, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 99 vom 26.05.2010, S. 2, Publ. 5646782).
Firma neu:
RWT Round World Tours GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 01.11.2012 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüst-Heinzen, Roger, von Birrhard, in Lupfig, Gesellschafter und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit einem Stammanteil von CHF 38'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Wüst-Heinzen, Sandra M., von Birrhard und Termen, in Lupfig, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00 [bisher: Gesellschafterin mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3557510, Registre du commerce Argovie, (400)
RWT Round World Tours GmbH, in Lupfig, CH-400.4.019.045-8, Organisation, Durchführung und Vermittlung von Reisen usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2005, S. 1, Publ. 3095462).
Statutenänderung:
22.08.2006.
Stammkapital neu:
CHF 50'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüst-Heinzen, Roger, von Birrhard, in Lupfig, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 38'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.--];
Wüst-Heinzen, Sandra M., von Birrhard und Ried-Brig und Termen, in Lupfig, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 12'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--].
Numéro de publication: 3095462, Registre du commerce Argovie, (400)
RWT Round World Tours GmbH, in Lupfig, CH-400.4.019.045-8, Organisation, Durchführung und Vermittlung von Reisen usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 12 vom 21.01.2003, S. 2, Publ. 821264).
Statutenänderung:
24.10.2005.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häuptli, Rolf, von Biberstein, in Gränichen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüst-Heinzen, Roger, von Birrhard, in Lupfig, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.--].