Renseignements sur Gertrud Würmli Hess
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Gertrud Würmli Hess
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5678874, Registre du commerce Zurich, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 81 vom 28.04.2010, S. 28, publizierten TR-Eintrag Nr. 15'676 vom 22.04.2010Malou-Stiftung für Tierschutz, in Zürich, CH-020.7.001.281-3, Stiftung (SHAB Nr. 81 vom 28.04.2010, S. 28, Publ. 5607032).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Würmli Hess, Gertrud, von Zürich, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. .
Numéro de publication: 5607032, Registre du commerce Zurich, (20)
Malou-Stiftung für Tierschutz, in Zürich, CH-020.7.001.281-3, Stiftung (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2005, S. 17, Publ. 3105018).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Würmli Hess, Gertrud, von Zürich, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Stiftungsrates.
Numéro de publication: 2948482, Registre du commerce Zurich, (20)
Olga Mayenfisch Stiftung, in Zürich, CH-020.7.902.615-5, Förderung der medizinischen Forschung sowie Ausrichtung karitativer Unterstützungen in der Schweiz, Stiftung (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2002, S. 18, Publ. 737498).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Würmli Hess, Gertrud, von Zürich, in Jona, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nydegger-Jöhr, Marianne, von Wahlern, in Zumikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rechsteiner, Urs, von Appenzell und Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zuber, Christine, von Spiez und Hombrechtikon, in Waltalingen, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].